Entreprise : EDMO - SIREN 332 864 230
Identité
Dénomination
EDMO
SIREN (siège)
332 864 230
Date d'immatriculation au RNE
27/06/1985
Début d’activité
27/06/1985
Date de fin de la personne morale
26/06/2015
Forme juridique
Autre société civile
Activité principale
L'acquisition de tous biens et droits immobiliers de tous titres ou actions donnant vocation à la propriété ou à la jouissance immobilière la réparation l'aménagement et la division desdits immeubles ou droits immobiliers en fractions destinées à la location ou être attribuées aux Ssocies en propriété ou en jouissance
Code APE
4110A - Promotion immobilière de logements
Capital social
3048.98 EUR
Adresse du siège
BD EDOUARD BAUDOIN 06160 ANTIBES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
OSSONA DANIEL , MAURICE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1969
Commune de résidence
PARIS
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
27/06/1985
Siret
33286423000013
Code APE
4110A - Promotion immobilière de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition de tous biens et droits immobiliers de tous titres ou actions donnant vocation à la propriété ou à la jouissance immobilière la réparation l'aménagement et la division desdits immeubles ou droits immobiliers en fractions destinées à la location ou être attribuées aux Ssocies en propriété ou en jouissance
Adresse
BD EDOUARD BAUDOIN
06160 , ANTIBES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
7994
Date d'ajout
25/08/2017
Description
Radiation du RCS le 25/08/2017 avec effet au 25/07/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4370
Date d'ajout
25/04/2017
Description
Cessation complète d'activité - Art. R123-125 à compter du 12/04/2017
Numéro d'observation
3545
Date d'ajout
07/04/2017
Description
Dissolution par la survenance du terme statutaire (mention d'office : article R. 123-124 al. 1 4° du code de commerce) Date d'effet : 07/04/2017
Numéro d'observation
5194
Date d'ajout
01/10/1990
Description
A COMPTER DU 31.07.90 ANCIEN GERANT : MME BARGES DANIELE NOUVEAU GERANT : MR OSSONA PIERRE
Numéro d'observation
5195
Date d'ajout
01/10/1990
Description
A COMPTER DU 17.07.90 MODIFICATION OBJET SOCIAL
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 20 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 3 048.98 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).