Entreprise : GFA DES RIVAILLES FAMILLE VASSELOT - SIREN 332 834 282
Identité
(Entreprise radiée le 09/04/2019)
Dénomination
GFA DES RIVAILLES FAMILLE VASSELOT
SIREN (siège)
332 834 282
Date d'immatriculation au RNE
03/06/1985
Fermeture de l'établissement - 33283428200011
- Date d'effet de la fermeture : 30/03/2019
Date de fin de la personne morale
02/06/2084
Forme juridique
GFA, Groupement foncier agricole
Capital social
82322.47 EUR
Adresse du siège
LE BOURG 36370 LIGNAC FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DE VASSELOT DE REGNE OLIVIER
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1959
Commune de résidence
Donnemarie-Dontilly
Nom, Prénom(s)
DE VASSELOT DE REGNE ANNICK
Nom d'usage
BLANCHET
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1949
Commune de résidence
Paris 16
Nom, Prénom(s)
DE VASSELOT DE REGNE MAURICE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1942
Commune de résidence
Lignac
Nom, Prénom(s)
DE VASSELOT DE REGNE BERTRAND
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1952
Commune de résidence
Beauvoir-sur-Niort
Nom, Prénom(s)
DE VASSELOT DE REGNE BEATRICE
Nom d'usage
GRENOT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1945
Commune de résidence
Lyon 06
Nom, Prénom(s)
AGNES BRIGITTE
Nom d'usage
DE VASSELOT DE REGNE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1946
Commune de résidence
Lyon 07
Nom, Prénom(s)
DE VASSELOT DE REGNE MARIELLE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1972
Commune de résidence
Saint-Etienne
Nom, Prénom(s)
DE VASSELOT DE REGNE MAYLIS
Nom d'usage
BOURNIQUEL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1975
Commune de résidence
Rambouillet
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/03/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
31/12/1984
Siret
33283428200011
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
La propriété, la gestion et l'administration de ts immeubles et droits immobiliers à destination agricole composant son patrimoine, l'achat et la dation à bail de ts immeubles à destination agricole et généralement Ttes opérations se rattachant a cet objet
Adresse
le Bourg
36370 , Lignac - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1311
Date d'ajout
09/04/2019
Description
Radiation du RCS le 09/04/2019 avec effet au 30/03/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
901
Date d'ajout
08/03/2019
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 09/02/2019 Liquidateur : de VASSELOT de REGNE Bertrand Le siège de la liquidation est fixé à : chemin de la Gravette - Domaine de la Gravette 79360 Beauvoir-sur-Niort Journal d'annonces légales : l'Echo du Berry en date du 14/02/2019
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 540 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 82 322.47 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).