Entreprise : NAT OSTREA - SIREN 332 823 830
Identité
Dénomination
NAT OSTREA
SIREN (siège)
332 823 830
Date d'immatriculation au RNE
18/06/1985
Début d’activité
01/05/1985
Date de fin de la personne morale
17/06/2075
Forme juridique
EARL, Exploitation agricole à responsabilité limitée unipersonnelle (associé unique)
Associé unique
Oui
Activité principale
Ostréiculture
Code APE
0321Z - Aquaculture en mer
Capital social
74700.02 EUR
Adresse du siège
38 CHEMIN DE PEN EN TOUL 56870 LARMOR-BADEN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MAHE ANTOINE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1980
Commune de résidence
Arradon
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/05/1985
Siret
33282383000028
Code APE
0321Z - Aquaculture en mer
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Ostréiculture
Adresse
38 CHEMIN DE PEN EN TOUL
56870 , LARMOR-BADEN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/07/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/05/1985
Siret
33282383000010
Code APE
050C
Adresse
2 PORT LAGADEN
56870 , LARMOR-BADEN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4759
Date d'ajout
07/07/2020
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 30/05/2020 : Partant : MAHE Olivier, Gérant Modifié : MAHE Antoine, Gérant, demeurant 2 rue de l'Ile Brannec 56610 Arradon Forme exacte de la société à compter du 30/05/2020 : EARL de type unipersonnel
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5234
Date d'ajout
15/09/2017
Description
Changement de dénomination à compter du 01/06/2017 Ancienne : GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN RECONNU DE KERDELAN Nouvelle : NAT OSTREA Transformation de la société à compter du 01/06/2017 Ancienne forme : Société civile (SC) Nouvelle forme : Exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/06/2017 : Partant : MAHE Patrick Jean, Gérant Nouveau : MAHE Antoine, Gérant Suppression de la variabilité du capital à compter du 01/06/2017 Prorogation de durée de la personne morale de 50 ans à compter de sa date prévue d'expiration qui était fixée au 01/05/2025
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 490 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 74 700.02 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).