Entreprise : SCEA DE LAMBUSSAY - SIREN 332 800 549
Identité
Dénomination
SCEA DE LAMBUSSAY
SIREN (siège)
332 800 549
Date d'immatriculation au RNE
29/07/1985
Début d’activité
29/07/1985
Date de fin de la personne morale
28/07/2035
Date de clôture
30/06
Forme juridique
SCEA, Société civile d'exploitation agricole
Activité principale
Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Qualité
Actif agricole
Capital social
60979.61 EUR
Adresse du siège
DOM DE LAMBUSSAY 18190 SERRUELLES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
SERRUELLES
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PELLE MARIE
Nom d'usage
GOBIN
Qualité
Autre
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1953
Commune de résidence
ARDENTES
Nom, Prénom(s)
ROTINAT STEPHANE
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1973
Commune de résidence
LYS ST GEORGES
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
29/07/1985
Siret
33280054900013
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Autres Activités
Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
DOM DE LAMBUSSAY
18190 , SERRUELLES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
SERRUELLES
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
3822
Date d'ajout
06/09/2007
Description
ACTE DE MAITRE GOBIN DOMINIQUE EN DATE DU 26.07.07 MODIFICATION RELATIVE AUX PERSONNES DIRIGEANTS ET NON DIRIGEANTES A COMPTER DU 26/07/2007 : PARTANT : GOBIN DOMINIQUE PHILIPPE, CO-GÉRANT CHANGEMENT DE QUALITE : ROTINAT STEPHANE, CO-GÉRANT DEVIENT GÉRANT(E) CF DU 14.08.07
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3609
Date d'ajout
29/08/2005
Description
Changement de gérant SUIVANT ACTE NOTARIE DE MAITRE LANGLOIS CHARLES-ALEXANDRE EN DATE DU 30.06.05 A COMPTER DU 30.06.05 NOMINATION DE MR GOBIN DOMINIQUE DE MR ROTINAT STEPHANE EN QUALITE DE CO-GERANTS NOMINATION DE MME GOBIN MARIE EN QUALITE D'ASSOCIE DEMISSION DE MME RINGOOT CLAUDIE EN QUALITE DE GERANT Date d'effet : 30/06/2005
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 400 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 60 979.61 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).