Entreprise : ANATOME - SIREN 332 788 157
Identité
Dénomination
ANATOME
SIREN (siège)
332 788 157
Date d'immatriculation au RNE
07/06/1985
Date de fin de la personne morale
06/06/2035
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
121959.21 EUR
Adresse du siège
16 RUE DES ETUVES 34000 MONTPELLIER FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MEYNADIER HENRI
Qualité
Président du conseil d’administration, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1947
Commune de résidence
MONTPELLIER
Dénomination
STE SORIDEC
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
MONTELLIER
Dénomination
SCP COQUEREAU ET ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
PARIS
Dénomination
STE FIDEVI
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
PARIS
Dénomination
SA CONTOLE ET REVISION
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
PARIS
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/08/1994
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
02/05/1985
Siret
33278815700037
Enseigne
ANATOME
Code APE
744B
Origine du fonds
Création
Activité principale
CONCEPTION DIFFUSION DE TOUT PRODUIT ET SERVICE INHERENT A LA COMMUNICATION ET A LA PUBLICITE
Adresse
16 RUE 16 RUE DES ETUVES
34000 , MONTPELLIER - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/1993
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/09/1991
Siret
33278815700045
Code APE
744B
Adresse
34 RUE GASTON LAURIAU
93100 , MONTREUIL - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CAP GAILLARD
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2779
Date d'ajout
19/03/1999
Description
Clôture des opérations de redressement judiciaire après exécution du plan de continuation SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 19/03/99, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER A PRONONCE LA CLOTURE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE SUITE A UN PLAN DE CESSION TOTALE. A COMPTER DU 19/03/99. Date d'effet : 19/03/1999
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
7011
Date d'ajout
21/06/1996
Description
Changement d'un organe de procédure SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 14/06/96, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER A DESIGNE : ME PHILIPPE PERNAUD DOMICILIE : 27, RUE DE L'AIGUILLERIE A MONTPELLIER - AUX FONCTIONS DE COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN, EN REMPLACEMENT DE LA SCP CHRISTINE PERNAUD-DAUVERCHAIN-PHILIPPE PERNAUD-ORLIAC, MANDATAIRE JUDICIAIRE A MONTPELLIER. A COMPTER DU 14/06/96
Numéro d'observation
6110
Date d'ajout
14/06/1996
Description
Changement d'un organe de procédure SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 14/06/96, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER A DESIGNE ME PHILIPPE PERNAUD DOMICILIE 27, RUE DE L'AIGUILLERIE A MONTPELLIER - 34000 - AUX FONCTIONS DE REPRESENTANT DES CREANCIERS EN REMPLACEMENT DE LA SCP CHRISTINE PERNAUD- DAUVERCHAIN - PHILIPPE PERNAUD-ORLIAC. A COMPTER DU 14/06/96
Numéro d'observation
5154
Date d'ajout
07/06/1995
Description
VENTE DU FONDS SIS 16 RUE DES ETUVES MONTPELLIER A LA SARL ANED A COMPTER DU 31/08/94
Numéro d'observation
8207
Date d'ajout
30/08/1994
Description
Jugement arrêtant le plan de cession SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 26 AOUT 1994, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER A ORDONNE LA CESSION DE LA SA ANATOME - A FIXE LA DUREE DU PLAN DE REDRESSEMENT A 6 MOIS, - A NOMME LA SCP PERNAUD EN QUALITE DE COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN, - A MAINTENU ME OLIVIER FABRE EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR ET LA SCP PERNAUD REPRESENTANT DES CREANCIERS. A COMPTER DU 26 AOUT 1994. Date d'effet : 26/08/1994
Numéro d'observation
3394
Date d'ajout
31/03/1994
Description
CESSATION D'ACTIVITE DE L'ETABLISSEMENT SECONDAIRE SIS 34 RUE GASTON LAURIAU CAP - 93100 MONTREUIL - CONCEPTION DIFFUSION DE TOUT PRODUIT ET SERVICE INHERENT A LA COMMUNICATION ET A LA PUBLICITE. RADIATION DU RCS DE BOBIGNY : 91 B 3639 A COMPTER DU 31/12/93
Numéro d'observation
2865
Date d'ajout
17/03/1994
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL. A COMPTER DU 28/10/93
Numéro d'observation
1494
Date d'ajout
07/02/1994
Description
Mention d'office SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 1 FEVRIER 1994, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER A PROROGE D'UNE DUREE DE 6 MOIS LA PERIODE D'OBSERVATION A COMPTER DE L'EXPIRATION DE LA PERIODE INITIALE, SOIT JUSQU'AU 29 JUIN 1994. A COMPTER DU 01/02/94
Numéro d'observation
6138
Date d'ajout
30/06/1993
Description
Mention d'office SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 29 JUIN 1993, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER A PRONONCE LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE REGIME GENERAL DE ANATOME SA A NOMME MR MICHEL FROMONT EN QUALITE DE JUGE COMMISSAIRE, A NOMME LA SCP CH.PERNAUD-DAUVERCHAIN, PH.PERNAUD-ORLIAC DEMEURANT A MONTPELLIER -27, RUE DE L'AIGUILLERIE- COMME REPRESENTANT DES CREANCIERS ET A NOMME ME OLIVIER FABRE DEMEURANT A MONTPELLIER COMME ADMINISTRATEUR, ET A FIXE AU 24 MARS 1993 LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS ET A OUVERT UNE PERIODE D'OBSERVATION DE 6 MOIS. A COMPTER DU 29 JUIN 1993.
Numéro d'observation
6031
Date d'ajout
24/06/1993
Description
Mention d'office DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS FAITE PAR ANATOME SA EN DATE DU : 24 JUIN 1993 A COMPTER DU 24/06/93
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 800 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 121 959.21 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).