Entreprise : SCM BENEDETTI GIUITTA VALENTIN - SIREN 332 735 224
Identité
(Entreprise radiée le 04/09/2019)
Dénomination
SCM BENEDETTI GIUITTA VALENTIN
SIREN (siège)
332 735 224
Date d'immatriculation au RNE
11/06/1985
Date de fin de la personne morale
10/06/2035
Forme juridique
Société civile de moyens
Capital social
9756.8 EUR
Adresse du siège
11 PL DE LA PAIX 13270 FOS-SUR-MER FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VALENTIN DENIS , GERARD , MARCEL , FERNAND
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1954
Commune de résidence
Fos-sur-Mer
Nom, Prénom(s)
ALBRECHT NADINE , MARIE , CECILE
Nom d'usage
PIERRE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1959
Commune de résidence
Fos-sur-Mer
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 05/06/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/02/1985
Siret
33273522400021
Code APE
8219Z - Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
La société a pour objet exclusif de faciliter l'activité professionnelle de ses membres, par la mise en commun des moyens utiles à l'exercice de leur profession, sans que la société puisse elle-même exercer celle-ci
Adresse
11 PL 11 place de la Paix
13270 , Fos-sur-Mer - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5960
Date d'ajout
04/09/2019
Description
Radiation du RCS le 04/09/2019 avec effet au 05/06/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6846
Date d'ajout
29/08/2018
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 31/07/2018 Liquidateur : PIERRE Nadine, Marie, CécileVALENTIN Denis Gérard Marcel Fernand Le siège de la liquidation est fixé à : 60 impasse Spezia - chemin du Merle 13270 Fos-sur-Mer Journal d'annonces légales : L'AGRICULTEUR PROVENCAL en date du 31/08/2018
Numéro d'observation
714
Date d'ajout
11/02/2002
Description
Ancienne dénomination : Scm Giuitta-Valentin-Albrecht nouvelle dénomination : Scm Giuitta-Valentin-Albrecht-Fonoll ancien capital : 9 451,84 euros nouveau capital : 9 756,80 euros nouveau Co-Gerant : Mr Fonollosa Didier Date d'effet : 09/01/2002
Numéro d'observation
5782
Date d'ajout
28/12/2001
Description
Ancien capital social : 93.000 F nouveau capital social : 9.451,84 euros ancienne dénomination : Scm Benedetti Giuitta Valentin Albrecht nouvelle dénomination : Scm Giuitta Valentin Albrecht nomination de messieurs Giuitta Henri et Valentin Denis en qualité de Co-Gerants Date d'effet : 03/05/2001
Numéro d'observation
3934
Date d'ajout
27/10/1992
Description
Changement de dénomination : Ancienne dénomination : Scm Benedetti Giuitta - valentin nouvelle dénomination : Scm Benedetti - Giutta - valentin - Albrecht à compter du 09/04/92
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).