Entreprise : MARKETING SERVICE - SIREN 332 662 956
Identité
(Entreprise radiée le 23/11/2022)
Dénomination
MARKETING SERVICE
SIREN (siège)
332 662 956
Date d'immatriculation au RNE
23/05/1985
Date de fin de la personne morale
22/05/2084
Forme juridique
Autre société civile
Capital social
38000 EUR
Adresse du siège
10 RUE DES SOURCES 14910 BLONVILLE-SUR-MER FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
NICOLLE ISABELLE , FREDERIQUE
Nom d'usage
THEET
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1953
Commune de résidence
Blonville-sur-Mer
Nom, Prénom(s)
THEET CHRISTIAN
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1951
Commune de résidence
Blonville-sur-Mer
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 10/07/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
13/05/1985
Siret
33266295600041
Enseigne
CHRISTIAN THEET CONSULTANT
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Nature de l'établissement
Activité principale
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Adresse
43 AV DU PHARE
14150 , OUISTREHAM - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/06/2002
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
30/06/1988
Siret
33266295600025
Enseigne
CHRISTIAN THEET CONSULTANT
Code APE
741E
Adresse
10 RUE DES COMPAGNONS
14000 , CAEN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA LA FOLIE COUVRECHEF
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/01/2009
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/06/2002
Siret
33266295600033
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Nature de l'établissement
Activité principale
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Adresse
22 RUE JEAN EUDES
14000 , CAEN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
HOTEL DE BANVILLE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/06/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/05/2020
Siret
33266295600074
Code APE
6630Z - Gestion de fonds
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Toutes activités de gestion de son patrimoine, acquisition et gestion de placements mobiliers, acquisition, prise de participation ou d'intérêts.
Adresse
10 RUE 10 Rue des Sources
14910 , Blonville-sur-Mer - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/05/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
13/05/1985
Siret
33266295600066
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Nature de l'établissement
Activité principale
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Adresse
14 RUE DE MONCEAU
75008 , PARIS 8 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 03/02/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
10/07/2017
Siret
33266295600058
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Nature de l'établissement
Activité principale
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Adresse
38 RUE DE BERRI
75008 , PARIS 8 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6718
Date d'ajout
23/11/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 30/06/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
21/11/2022
Description
Dissolution à compter du 30/06/2022 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 30/06/2022, siège de la liquidation : 10 Rue des Sources 14910 Blonville-sur-Mer, parution de la publicité légale : ouest-france.fr paru le 17/11/2022
Numéro d'observation
2017B2175410
Date d'ajout
25/06/2020
Description
RADIATION : ENTREPRISE DESORMAIS IMMATRICULEE AU RCS DE Lisieux SOUS LE NUMERO 2020D00166
Numéro d'observation
8439
Date d'ajout
26/09/2017
Description
Radiation du RCS le 26/09/2017 avec effet au 10/07/2017 Transfert du siège social dans le ressort du Greffe de Paris à compter du 10/07/2017.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
25/09/2017
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Numéro d'observation
4706
Date d'ajout
21/11/1988
Description
Capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social . A COMPTER DU 30/10/87
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).