Entreprise : PRIBAR - SIREN 332 640 580
Identité
Dénomination
PRIBAR
SIREN (siège)
332 640 580
Date d'immatriculation au RNE
25/04/1985
Date de fin de la personne morale
24/04/2084
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
RTE DE GRASSE 06600 ANTIBES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PRICCO CHRISTIAN , LOUIS , ROGER , MARIE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1957
Commune de résidence
ANTIBES
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1988
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
25/12/1988
Siret
33264058000012
Code APE
8121
Activité principale
Nettoyage courant des bâtiments
Adresse
RTE DE GRASSE
06600 , ANTIBES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2085
Date d'ajout
28/03/2014
Description
Radiation du RCS le 28/03/2014 avec effet au 08/09/2000
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5388
Date d'ajout
29/09/2000
Description
Clôture des opérations de redressement judiciaire pour exécution du plan de cession JUGEMENT RENDU PAR LE TC ANTIBES EN DATE DU 08.09.2000 CLOTURANT LE PLAN DE CESSION DE LADITE, PROCEDURE. Date d'effet : 08/09/2000
Numéro d'observation
6209
Date d'ajout
27/10/1998
Description
(Procédures collectives) SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 09/10/98, LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGE COMMISSAIRE...........: PETIT MARIE JOELLE A ETE CONFIRME EN QUALITE DE JUGE COMMISSAIRE A COMPTER DU 09/10/98
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
PROCES VERBAL DRESSE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES EN DATE DU 30.07.87 CONTENANT DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS EFFECTUEE PAR Mr PRICCO CHRISTIAN GERANT JUGEMENT RENDU PAR LE TC ANTIBES EN DATE DU 31.07.87 PRONONCANT L'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE JUGE COMMISSAIRE : Mr CHASSAGNAC ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE : Me PL EZAVIN AVEC POUR MISSION D'ASSISTER LE DEBITEUR DANS TOUS LES ACTES DE GESTION REPRESENTANT DES CREANCIERS : Me ARNAUD AV DES DAMES BLANCHES ANTIBES REPRESENTANT DES CREANCIERS : Mme VALLEE DATE CESSATION DES PAIEMENTS : 31.07.87 JUGEMENT RENDU PAR LE TC ANTIBES EN DATE DU 18.09.87 DECIDANT LA POURSUITE DE L'ACTIVITE POUR UNE DUREE DE DEUX MOIS EN VUE DE L'ELABORATION D'UN PROJET DE PLAN DE REDRESSEMENT JUGEMENT RENDU PAR LE TC ANTIBES EN DATE DU 25.03.88 REPORTANT LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS AU 31.03.86 JUGEMENT RENDU PAR LE TC ANTIBES EN DATE DU 01.04.88 ARRETANT LE PLAN DE REDRESSEMENT COMMISSAIRE AU PLAN : Me PL EZAVIN 11 RUE DEROULEDE NICE CESSATION D'ACTIVITE PAR SUITE DE VENTE DU FONDS A COMPTER DU 31.03.90 JGT TC ANTIBES 9.10.98 DESIGNANT MME PETIT JUGE COMMISSAIRE - JGT TC ANTIBES 8.9.2000 CLOTURANT LES OPERATIONS DE LA PROCEDURE ET MET FIN A LA MISSION DU COMMISSAIRE DU PLAN- LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 50 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 7 622.45 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).