Entreprise : SA HOLDING DU PLOUVIER - SIREN 332 639 434
Identité
Dénomination
SA HOLDING DU PLOUVIER
Sigle
B.T.P.N.
SIREN (siège)
332 639 434
Date d'immatriculation au RNE
01/05/1985
Début d’activité
23/12/1988
Date de fin de la personne morale
06/09/2084
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Activité principale
ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS.
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
550615.36 EUR
Adresse du siège
RUE DU PLOUVIER 59175 TEMPLEMARS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE INDUSTRIELLE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
TASSILY JEAN-LOUIS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Cambrai
Nom, Prénom(s)
BRYDENBACH CHRISTOPHE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1973
Commune de résidence
Illies
Nom, Prénom(s)
KIEKEN ERIC
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1950
Commune de résidence
Lambersart
Nom, Prénom(s)
BRYDENBACH PIERE
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1938
Commune de résidence
Illies
Nom, Prénom(s)
FORTIN MICHEL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1944
Commune de résidence
Ronchin
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
23/12/1988
Siret
33263943400023
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS.
Autres Activités
ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS.
Adresse
RUE DU PLOUVIER
59175 , TEMPLEMARS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE INDUSTRIELLE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
01/05/1985
Siret
33263943400015
Enseigne
BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS NEUVILL
Origine du fonds
Création
Activité principale
BATIMENT MACONNERIE CARRELAGE CIMENTAGE PLATRERIE COUVERTURE TRAVAUX PUBLICS
Autres Activités
BATIMENT MACONNERIE CARRELAGE CIMENTAGE PLATRERIE COUVERTURE TRAVAUX PUBLICS
Code APRM
4399CZ - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Adresse
194 B RUE DE TOURCOING
59960 , NEUVILLE EN FERRAIN
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1992
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
10/09/1991
Siret
33263943400031
Code APE
451A
Adresse
RTE D ENNETIERES
59175 , TEMPLEMARS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE INDUSTRIELLE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
09/10/2006
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de LILLE du 03/10 /2006 nommant Monsieur HOUZET Paul en qualité de J uge-Commissaire en remplacement de Monsieur CHOQUE T Jean-Louis.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
15/02/2000
Description
-Modification d'office du 15/02/2000 : Jugement du Tribunal de Commerce de LILLE du 14/02/2000 nommant Monsieur CHOQUET Jean-Louis en qualité de JugeCommissaire en remplacement de Monsieur ROOS Paul.
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
07/12/1999
Description
MOD. D'OFFICE DU 7/12/1999 : Jugement du Tribunal de Commerce de LILLE du 06/12/1999 nommant Monsieu r CHOQUET Jean-Louis en qualité de Juge Commissair e suppléant.
Numéro d'observation
12
Date d'ajout
14/02/1997
Description
MODIFICATION D'OFFICE DU 14/02/1997 : Jugement du 13/2/1997 arrêtant le plan de cession de l'entreprise. Administrateur : Maître DARROUSEZ Pierre 22 avenue du Peuple Belge 59800 LILLE. Représentant des Créanciers : Maître MALFAISAN Emmanuel 37 rue du Vieux Faubourg (entrée rue des Cannonniers) 59800 LILLE. Commissaire à l'exécution dudit plan : Maître MALFAISAN Emmanuel 37 rue du Vieux Faubourg (entrée rue des Canonniers) 59800 LILLE.
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
12/05/1995
Description
MOD. D'OFFICE DU 12.05.1995 : Jugement du Tribunal de Commerce de LILLE du 11.05.1995 autorisant la poursuite d'exploitation jusqu'au 15.06.1995 dans la procedure de REDRESSEMENT JUDICIAIRE de la sus- nommee Administrateur : Maitre DARROUSEZ Pierre 22 avenue du Peuple Belge 59800 LILLE MISSION ASSIST E la debitrice pour tous les actes de gestion et d e disposition. Representant des creanciers : Maitr e MALFAISAN Emmanuel 20 boulevard de la Liberté 59 800 LILLE.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
15/11/1994
Description
-MOD. D'OFFICE DU 15/11/1994 : JUGEMENT DU 14/11/1994 PROLONGEANT LA POURSUITE DE L'ACTIVITE DANS LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE LA SUS-NOMMEE JUSQU'AU 11/5/1995. ADMINISTRATEUR : ME DARROUSSEZ PIERRE 22, AVENUE DU PEUPLE BELGE 59800 LILLE MISSION ASSISTE LA DEBITRICE POUR TOUS LES ACTES DE GESTION ET DE DISPOSITION. REPRESENTANT DES CREANCIERS : ME MALFAISAN EMMANUEL 20, BOULEVARD DELA LIBERTE 59800 LILLE.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
08/08/1994
Description
-MOD. D'OFFICE DU 8.8.1994 : JUGEMENT DU 4.8.1994PRONONCANT LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE LA SUS- NOMMEE PAR EXTENSION A LA PROCEDURE OUVERTE LE 16.5.1994 A L'ENCONTRE DE : GENIE CIVIL DU NORD SA RCS LILLE B 301 274 189 (91 B 1235) ADMINISTRATEUR :ME DARROUSEZ PIERRE 22 AV DU PEUPLE BELGE 59800 LILLE MISSION : ASSISTE LA DEBITRICE POUR TOUS LES ACTES DE GESTION ET DE DISPOSITION. REPRESENTANT DES CREANCIERS : ME MALFAISAN EMMANUEL 20 BD DE LA LIBERTE 59800 LILLE DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS : 31.1.1994
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
07/09/1989
Description
Historique : CETTE SOCIETE A TRANSFERE SON SIEGE S OCIAL ET PRINCPAL ETS DE NEUVILLE EN FERRAIN 194 B IS RUE DE TOURCOING - RCS ROUBAIX TOURCOING B 332 639 434 (85 B 96) A DATER DU 23 DECEMBRE 1988. ACT E CONSTITUTIF : DEPOT AU GREFFE ROUBAIX TG LE 21 M AI 1985 PUBLIE DANS LA GAZETTE DU 06.05.1985 TRANS FERT : DEPOT AU GREFFE DE ROUBAIX TG LE 17 JUILLET 1989 ET LILLE LE 22 AOUT 1989 PUBLIE DANS LA GAZE TTE DU 26 JANVIER 1989. -MOD. DU 8/10/1993 : APPOR T PARTIEL D'ACTIF AU PROFIT DE LA SA B.T.P.N. DONT LE SIEGE EST SIS A TEMPLEMARS ZONE INDUSTRIELLE R UE D'ENNETIERES, DE L'ENSEMBLE DE SES ACTIFS, MOBI LIERS ET IMMOBILIERS DEPENDANT DE SA BRANCHE D'ACT IVITE "BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS" - A DATER DU 01/04/1992.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
21/05/1985
Description
Historique : PUBLICATION LEGALE : LA GAZETTE DES 6 -7 MAI 1985. MODIFICATION DU 18 OCTOBRE 1986 : AUX TERMES DE L'AGO DU 23/09/1986, LES ASSOCIES ONT D ECIDE LA POURSUITE DE L'ACTIVITE DE LA SOCIETE MAL GRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU C APITAL SOCIAL. RADIATION DU 18/9/1989 : CESSATION D'ACTIVITE DANS LE RESSORT A COMPTER DU 23/12/1988 ET TRANSFERT A TEMPLEMARS ZI RUE DU PLOUVIER RCS LILLE 89B903
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
- Date de cessation : 23/12/1988. - Sort du fonds: Transfert du siège hors trib..
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).