Entreprise : ELJI SA - SIREN 332 639 269
Identité
Dénomination
ELJI SA
Sigle
ELJI
SIREN (siège)
332 639 269
Date d'immatriculation au RNE
21/08/1987
Date de fin de la personne morale
20/08/2086
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
3239541.62 EUR
Adresse du siège
107 BD MALESHERBES 75008 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
HAUSSER ROLAND
Qualité
Président du conseil d’administration, Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1944
Commune de résidence
L'Isle d'Espagnac
Nom, Prénom(s)
SFEIR RAYMOND
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1944
Commune de résidence
Le Vésinet
Nom, Prénom(s)
SIPIE MICHEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1939
Commune de résidence
Neuilly Sur Seine
Nom, Prénom(s)
VIDELAINE JEAN
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1940
Commune de résidence
Suresnes
Dénomination
CABINET MAZARS SA
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Dénomination
STE REALISATIONS FRANCE INDUSTRIE
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1989
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/10/1986
Siret
33263926900049
Code APE
5002
Origine du fonds
Création
Activité principale
papiers (vente et entreposage de ...)
Adresse
107 BD MALESHERBES
75008 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
40379
Date d'ajout
08/08/2005
Description
JUGEMENT DU 02.08.2005. REMPLACEMENT DU JUGE COMMISSAIRE PAR M M.BADILLET
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Numéro d'observation
24728
Date d'ajout
26/02/1997
Description
JUGEMENT DU 23.12.96. REMPLACEMENT DU JUGE COMMISSAIRE PAR M M.MISIRACA
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
12/04/1994
Description
.JUGEMENT DU 30 03 1994 PROROGE LA DUREE DU PLAN DE CESSION JUSQU'AU 25 09 1994
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
02/09/1992
Description
.02 09 1992 PROROGE LA DUREE DU PLAN DE CESSION JUSQU AU 30 06 1993
Numéro d'observation
21882
Date d'ajout
10/09/1991
Description
JUGEMENT DU 10.09.1991 MODIFIANT LE PLAN DE CESSION PROROGE LA DUREE DU PLAN JUSQU AU 30 JUIN 1992.
Numéro d'observation
1373
Date d'ajout
29/01/1991
Description
JUGEMENT DU 29.01.1991 MODIFIANT LE PLAN DE CESSION PROROGE LA DUREE DU PLAN JUSQU AU 30 JUIN 1991.
Numéro d'observation
67404
Date d'ajout
29/08/1990
Description
.JUGEMENT DU 22 AOUT 1990. PROROGE JUSQU AU 31 DECEMBRE 1990 LA DUREE DU PLAN DE CESSION.
Numéro d'observation
12252
Date d'ajout
10/02/1989
Description
.JUGEMENT DU 12 JANVIER 1989, PROROGE LA DUREE DU PLAN DE CESSIONJUSQU'AU 30 JUIN 1990.
Numéro d'observation
5075
Date d'ajout
22/01/1988
Description
.JUGEMENT DU 23 DEC 1987 : ARRETE LE PLAN DE CESSION DE LA SA ELJI A LA SA CARTONNERIES ASSOCIEES. DESIGNE MR JY JACQUES, PDG DE LA SA CARTONNERIES ASSOCIEES, COMME TENU D'EXECUTER LE PLAN, LUIDONNE ACTE DES ENGAGEMENTS QU'IL A PRIS A CET EGARD. FIXE LA DUREE DU PLAN A 1 AN, DESIGNE PENDANT CETTE DUREE ME LAFONT, 25, RUE GODOT DE MAUROY 75009 PARIS, COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN AVEC LA MISSION PREVUE A L'ART 67 DE LA DU 25 01 1985. MAINTIENT MR ZELLER, JUGE CRE; MR HEIMANN, JUGE CRE SUPPLEANT. MET FIN A LA MISSION DE ME PHILIPPOT, ADMINISTRATEUR. MAINTIENT ME GOURDAIN, REP DES CREANCIERS, 174 BRD SAINT GERMAIN 75006 PARIS.
Numéro d'observation
27729
Date d'ajout
23/10/1987
Description
OUVERTURE D'UNE PROCEDURE GENERALE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE JUGEMENT DU 22 OCT 1987 NO 00/0000 CESSATION DES PAIEMENTS EN DATE DU 21 08 1987 JUGE CRE MR ZELLER. JUGE CRE SUPPPLEANT : MR HEIMANN. ADMINISTRATEUR : ME LAFONT. L'ADMINISTRATEUR CI-DESSUS DESIGNE AURA POUR MISSION D'ASSURER SEUL L'ADMINISTRATION DE L'ENTREPRISE EN DESSAISISSANT LE DEBITEUR REPRESENTANT DES CREANCIERS : ME GOURDAIN.
Numéro d'observation
64083
Date d'ajout
09/10/1987
Description
DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS LE 08 OCTOBRE 1987 AU GREFFE DE PARIS
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).