Entreprise : SCI DU PONT DE LEYRE - SIREN 332 537 992
Identité
(Entreprise radiée le 11/02/2020)
Dénomination
SCI DU PONT DE LEYRE
SIREN (siège)
332 537 992
Date d'immatriculation au RNE
05/06/1985
Fermeture de l'établissement - 33253799200015
- Date d'effet de la fermeture : 27/12/2019
Date de fin de la personne morale
04/06/2035
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
60064.91 EUR
Adresse du siège
PONT DE L EYRE 33770 SALLES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PONT DE LEYRE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MAYDIEU NATHALIE
Nom d'usage
CHAUSSON
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1959
Commune de résidence
Toulouse
Nom, Prénom(s)
MAYDIEU ERIC , NELSON
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1956
Commune de résidence
Salles
Nom, Prénom(s)
MAYDIEU BRUNO , JACQUES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1957
Commune de résidence
Gujan-Mestras
Nom, Prénom(s)
MAYDIEU VIRGINIE , MARIE
Nom d'usage
DARCOS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1964
Commune de résidence
Castets-et-Castillon
Nom, Prénom(s)
MAYDIEU JEAN-JACQUES
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1928
Commune de résidence
Salles
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 27/12/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
29/12/1984
Siret
33253799200015
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Administration, mise en valeur et exploitation par bail, location ou autrement des immeubles qui seront acquis par la societe, edifies par elle ou apportes a la societe au cours de la vie sociale.
Adresse
PONT DE LEYRE
33770 , Salles - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
SALLES
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5730
Date d'ajout
11/02/2020
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 27/12/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
12/11/2019
Description
Dissolution à compter du 11/10/2019 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 11/10/2019, liquidateur : MAYDIEU Eric Nelson, siège de la liquidation : 41 Rue de la Haute Lande 33770 Salles, parution de la publicité légale : Les Echos Judiciaires Girondins en date du 01/11/2019
Numéro d'observation
32094
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).