Entreprise : MAITRE MICHEL CRENN NOTAIRE ASSOCIE D UNE SOCIETE TITULAIRE D UN OFFICE NOTARIAL - SIREN 332 536 689
Identité
(Entreprise radiée le 05/03/2019)
Dénomination
MAITRE MICHEL CRENN NOTAIRE ASSOCIE D UNE SOCIETE TITULAIRE D UN OFFICE NOTARIAL
SIREN (siège)
332 536 689
Date d'immatriculation au RNE
20/08/1985
Date de fin de la personne morale
19/08/2035
Forme juridique
Autre société civile professionnelle
Associé unique
Oui
Capital social
98482.07 EUR
Adresse du siège
69 D RUE DAVID D'ANGERS 49130 LES PONTS-DE-CE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CRENN MICHEL
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1951
Commune de résidence
Les Ponts de Cé
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/04/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
26/03/1985
Siret
33253668900018
Enseigne
OFFICE NOTARIAL
Code APE
741A
Adresse
65 B RUE VICTOR HUGO
49130 , LES PONTS-DE-CE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 11/01/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
26/03/1985
Siret
33253668900026
Code APE
6910Z - Activités juridiques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Exercice en commun de la profession de notaires, par ses membres
Adresse
69 D RUE 69 D rue David d'Angers
49130 , Les Ponts-de-Cé - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
7661
Date d'ajout
05/03/2019
Description
Radiation du RCS le 05/03/2019 avec effet au 11/01/2019 Disparition de la personne morale
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
16879
Date d'ajout
29/11/2018
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 23/10/2018 Liquidateur : CRENN Michel DT 19 rue du Pochetet 49130 Les Ponts de cé Le siège de la liquidation est fixé à : chez M Crenn 19 rue du Pochetet 49130 Les Ponts de cé Journal d'annonces légales : ANJOU AGRICOLE en date du 23/11/2018
Numéro d'observation
8946
Date d'ajout
07/08/2009
Description
La société est réduite à un associé unique à compter du 29/07/2009 Changement de dénomination à compter du 29/07/2009 Ancienne : SCP MICHEL CRENN EDOUARD CAMUS NOTAIRES ASSOCIES SOCIETE TITULAIRE D UN OFFICE NOTARIAL Nouvelle : MAITRE MICHEL CRENN NOTAIRE ASSOCIE D UNE SOCIETE TITULAIRE D UN OFFICE NOTARIAL Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 29/07/2009 : Partant : CAMUS Edouard, Co-gérant associé indéfiniment responsable Changement de qualité : CRENN Michel, Co-gérant associé indéfiniment responsable devient Gérant(e)
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 646 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 98 482.07 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).