Entreprise : SCM CENTRE DE RADIOLOGIE CHAMPS - SIREN 332 536 549
Identité
(Entreprise radiée le 07/12/2020)
Dénomination
SCM CENTRE DE RADIOLOGIE CHAMPS
SIREN (siège)
332 536 549
Date d'immatriculation au RNE
22/05/1985
Fermeture de l'établissement - 33253654900014
- Date d'effet de la fermeture : 07/09/2020
Date de fin de la personne morale
21/05/2084
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile de moyens
Capital social
609.8 EUR
Adresse du siège
8 PL DU BOIS DE GRACE 77420 CHAMPS-SUR-MARNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BERDUGO LUCIEN , MEYER
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1953
Commune de résidence
Nogent-sur-Marne
Nom, Prénom(s)
JOHNER JACQUES
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1942
Commune de résidence
Le Perreux-sur-Marne
Nom, Prénom(s)
GALLAIRE DANIEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1940
Commune de résidence
Le Perreux-sur-Marne
Nom, Prénom(s)
ROUAS LUCIEN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1949
Commune de résidence
Courtry
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 07/09/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
22/05/1985
Siret
33253654900014
Code APE
8219Z - Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
Nature de l'établissement
Activité principale
faciliter audit centre l'activité professionnelle de ses membres, par la mise en commun des moyens utiles a l'exercice de leur profession sans que la sté puisse elle-même exercer celle-ci. Elle peut notamment acquérir louer, vendre, echanger les installations et ap- pareillages nécessaires.
Adresse
8 PL 8 place du Bois de Grace
77420 , Champs-sur-Marne - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
22/05/1985
Description
Historique : PUBLICITE LEGALE STATUTS DANS LA MARN E. -RAISON SOCIALE : CENTRE DE RADIOLOGIE DE CHAMP S SUR MARNE. -CO-GERANT : MR ROUAS L. NE A MASCARA (ALGERIE).
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).