Entreprise : ALVEODALLE - SIREN 332 508 928
Identité
Dénomination
ALVEODALLE
SIREN (siège)
332 508 928
Date d'immatriculation au RNE
28/03/1985
Date de fin de la personne morale
27/03/2074
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
76224.51 EUR
Adresse du siège
5 AV DU MARECHAL JUIN 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GONTIER DANIELLE EPOUSE LEGEAI
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1943
Commune de résidence
Méréville
Nom, Prénom(s)
DELAPLANCHE JEAN-PIERRE JACQUE
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1953
Commune de résidence
Perros-Guirec
Nom, Prénom(s)
COMMAUDIT SARL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Orléans
Nom, Prénom(s)
BOSSY CHRISTOPHE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Orléans
Nom, Prénom(s)
OCTOBON GEORGES
Nom d'usage
OCTOBON
Qualité
50
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1940
Commune de résidence
VAUX LE PENIL
Dénomination
DAL INDUSTRIES
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Boulogne
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/2002
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
28/03/1985
Siret
33250892800030
Code APE
266A
Origine du fonds
Création
Activité principale
Produits & composants en béton assemblage de ces produits - fabrication et vente
Adresse
5 AV 5 Avenue MARECHAL JUIN
92100 , Boulogne-Billancourt - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/04/1997
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
10/08/1987
Siret
33250892800022
Code APE
266A
Adresse
ZI DU BOIS DE LEUZE
13310 , SAINT-MARTIN-DE-CRAU - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 09/05/1995
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
28/03/1985
Siret
33250892800014
Code APE
266A
Code APRM
2361ZZ - Fabrication d'éléments en béton pour la construction
Origine du fonds
Autre
Activité principale
FABRICATION PRODUITS EN BETON
Code APRM
2361ZZ - Fabrication d'éléments en béton pour la construction
Code APRM
2361ZZ - Fabrication d'éléments en béton pour la construction
Adresse
AV DE LA GARE
77390 , YEBLES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE INDUSTRIELLE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
96215
Date d'ajout
11/01/2019
Description
Modification d'office dans le libellé d'une ou plusieurs adresses déclarées résultant d'une décision de l'autorité administrative compétente (art. R123-126 alinéa 2 du code de commerce) concernant : Domicile représentant - Ancienne adresse: LE MOULIN DE COURCELLES 91660 MEREVILLE, Nouvelle adresse: LE MOULIN DE COURCELLES MEREVILLE 91660 LE MEREVILLOIS.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
22324
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
30/06/1995
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
18/07/1994
Description
Par ordonnance en date du 12 Juillet 1994 Monsieur le juge-commissaire au redressement judiciaire de La société Alveodalle, a autorisé maître Segard, à solliciter de la Sdbo, les concours financiers suivants : --Découvert permettant d'effectuer une avance sur salaires de la période d'observation dans l'attente de la prise en charge des salaires arrières par le Fngs-garp, --Excompte d'effets de commerce et cession de créances professionnelles au titre de la loi Dailly -
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/07/1994
Description
Par jugement en date du 29 Juin 1994 Le Tc de Nanterre à ouvert une procédure de redressement judiciaire (Régime général) 94 j 865 - Administrateur judiciaire : Me Segard 130 rue du 8 mai 1945 92000 Nanterre À pour mission D'assister le débiteur pour tous les actes de gestion et de disposition - Représentant des créanciers : Me Ouizille 51 ave du mal Joffre 92000 Nanterre - juge commissaire : m régis - juge commissaire suppléant : m Lucien louis -
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
27/06/1994
Description
Déclaration de cessation des paiements le 27 Juin 1994 Au greffe de Nanterre
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).