Entreprise : KEOLIS CENTRE - SIREN 332 454 149
Identité
(Entreprise radiée le 20/02/2023)
Dénomination
KEOLIS CENTRE
SIREN (siège)
332 454 149
Date d'immatriculation au RNE
22/10/1998
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SNC, Société en nom collectif
Adresse du siège
4 AV DES PEUPLIERS 35510 CESSON-SEVIGNE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
TECHNOPARC BAT G
Données issues de la reprise des données
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 27/06/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/09/1988
Siret
33245414900060
Code APE
4939A - Transports routiers réguliers de voyageurs
Activité principale
Transports routiers réguliers de voyageurs
Adresse
86 RUE DU VILLAGE D EN HAUT
18230 , SAINT-DOULCHARD - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/09/2001
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/09/1988
Siret
33245414900029
Code APE
602B
Adresse
11 RTE DE BOURGES
18220 , LES AIX D'ANGILLON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/09/2001
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1991
Siret
33245414900045
Code APE
602B
Adresse
12 AV JEAN JAURES
18000 , BOURGES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RUE NOTRE DAME
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/1995
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/02/1991
Siret
33245414900037
Code APE
633Z
Adresse
4 PL GABRIEL PERI
18100 , VIERZON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/10/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/09/1988
Siret
33245414900086
Nom commercial
CARIANE CENTRE
Code APE
4939A - Transports routiers réguliers de voyageurs
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Transports publics routiers de personnes, taxi, toutes activités annexes au transport de voyageurs
Adresse
4 AV Technoparc Bâtiment G 4 Avenue des Peupliers
35510 , Cesson-Sévigné - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
TECHNOPARC BAT G
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 19/12/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
29/08/1998
Siret
33245414900078
Code APE
4939A - Transports routiers réguliers de voyageurs
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
transports routiers de voyageurs.
Adresse
4 RUE DU BON RAISIN
37600 , LOCHES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI DE VAUZELLES
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 23/02/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
29/08/1998
Siret
33245414900052
Code APE
602B
Adresse
LES BOURNAIS
37600 , LOCHES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4509
Date d'ajout
20/02/2023
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/10/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
10/08/2022
Description
Dissolution à compter du 30/06/2022 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 30/06/2022, liquidateur : BOUTON né(e) COLIN Estelle, siège de la liquidation : TECHNOPARC BAT G 4 Avenue DES PEUPLIERS 35510 Cesson-Sévigné, parution de la publicité légale : 7 jours paru le 03/08/2022
Numéro d'observation
6778
Date d'ajout
29/11/2019
Description
Radiation du RCS le 29/11/2019 avec effet au 27/06/2019 Radiation d'office sur réquisition de Monsieur le Greffier du Tribunal de Commerce de Rennes par suite du transfert du siège social : 86 RUE du Village d'En Haut 18230 ST DOULCHARD au 4 AVE DES PEUPLI ERS TECHNOPARC BAT G 35510 CESSON SEVIGNE. Dépot de l'acte le : 28/11/2019 sous le numéro : 28954
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
18/04/2018
Description
RADIATION PAR SUITE DE CESSATION COMPLETE D'ACTIVITE, DANS LE RESSORT DU TRIBUNAL OU LA SOCIETE EST IMMATRICULEE A TITRE SECONDAIRE, A COMPTER DU 19-12-2016
Numéro d'observation
3233
Date d'ajout
29/07/2011
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 07.11.07 Partant : cariane sa (associé en nom collectif) Nouveau : keolis sa (associé en nom collectif) Modifié : kéolis voyages sarl (associé en nom collectif)
Numéro d'observation
4746
Date d'ajout
24/11/2010
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 21/10/2010 : Partant : LEFEVRE Herve, Gérant(e) Nouveau : DUPONT Bertrand, Gérant non associé
Numéro d'observation
2973
Date d'ajout
20/07/2010
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 29/06/2010 : Partant : DELACHE Bertrand, Gérant non associé Nouveau : LEFEVRE Herve, Gérant(e) non associé
Numéro d'observation
3813
Date d'ajout
06/09/2007
Description
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 22.06.07 MODIFICATION RELATIVE AUX PERSONNES DIRIGEANTS ET NON DIRIGEANTES A COMPTER DU 22/06/2007 : NOUVEAU : DELACHE BERTRAND, REPRESENTANT LEGAL DE CARIANE DEVIENT GÉRANT NON ASSOCIÉ CHANGEMENT DE QUALITE : SA CARIANE SA REPRESENTEE PAR DELACHE BERTRAND, GÉRANT ASSOCIÉ DEVIENT ASSOCIÉ CF DU 07.09.07
Numéro d'observation
4748
Date d'ajout
21/11/2006
Description
ACTE SSP EN DATE DU 02.11.06 A PARIS (75) MODIFICATION RELATIVE AUX PERSONNES DIRIGEANTS ET NON DIRIGEANTES A COMPTER DU 02/11/2006 : NOUVEAU : CARIANE SA REPRESENTEE PAR DELACHE BERTRAND, GÉRANT ASSOCIÉ COURRIER FRANCAIS DU 24.11.06
Numéro d'observation
4343
Date d'ajout
24/10/2006
Description
A COMPTER DU 13.06.06 MODIFICATION DE L'ADRESSE D'UN GERANT ASSOCIE
Numéro d'observation
3500
Date d'ajout
31/08/2006
Description
Changement de dénomination SUIVANT EXTRAIT DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 13.06.06 A COMPTER DU 13.06.06 MODIFICATION DE LA DENOMINATION SOCIALE ANCIENNE : CARIANE CENTRE NOUVELLE : KEOLIS CENTRE MODIFICATION DE LA DENOMINATION SOCIALE D'UN ASSOCIE ANCIENNE : CARIANE CENTRE NOUVELLE : KEOLIS VOYAGE Date d'effet : 13/06/2006
Numéro d'observation
653
Date d'ajout
14/02/2006
Description
Modification de la composition du conseil d'administration SUIVANT EXTRAIT DU PV D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 23.11.05 A COMPTER DU 23.11.05 NOMINATION DU CABINET ERNST & YOUNG SAS EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE NOMINATION DE LA SOCIETE AUDITEX SA EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT Date d'effet : 23/11/2005
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
22/10/1998
Description
Historique : - IMMATRICULATION PRINCIPALE EFFECTUE E AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES. - ANCIEN SIEGE SOCIAL : 11 RTE DE BOURGES - 18220 LE S AIX D'ANGILLON
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Precedent proprietaire : Monsieur COMPAIN Robert R.C. 58 A 489 A 775 000 367 (Acte Recu p ar Me SOUESME Yves, Notaire Associe AUX AIX D'ANGILLON, le 26.8. LISSEMENT de DIJON 2 Rue Paul Cabet AUX AIX D'ANGILLON 11 Route de Bourges, a compter du 1ER SEPTEMBRE 1988
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).