Entreprise : SCI LA HAIE - SIREN 332 441 732
Identité
(Entreprise radiée le 31/07/2023)
Dénomination
SCI LA HAIE
Sigle
SCI LA HAIE
SIREN (siège)
332 441 732
Date d'immatriculation au RNE
03/05/1985
Fermeture de l'établissement - 33244173200036
- Date d'effet de la fermeture : 02/03/2023
Fermeture de l'établissement - 33244173200010
- Date d'effet de la fermeture : 06/03/2014
Fermeture de l'établissement - 33244173200028
- Date d'effet de la fermeture : 05/10/2017
Date de fin de la personne morale
02/05/2035
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
160071.47 EUR
Adresse du siège
191 RUE DE BRENEHUEN 56390 GRAND-CHAMP FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
RIGUIDEL ANNE
Nom d'usage
CORFMAT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1970
Commune de résidence
Arradon
Nom, Prénom(s)
RIGUIDEL GUENOLA
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1968
Commune de résidence
Arradon
Nom, Prénom(s)
RIGUIDEL FLORENCE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1976
Commune de résidence
Saint-Guyomard
Nom, Prénom(s)
LE RAY LUDOVIC
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1978
Commune de résidence
Grand-Champ
Nom, Prénom(s)
RIGUIDEL FRANCOIS , XAVIER
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1967
Commune de résidence
Le Mesnil-le-Roi
Nom, Prénom(s)
LE RAY JOSEPH
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1940
Commune de résidence
Vannes
Nom, Prénom(s)
RIGUIDEL PASCAL
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1981
Commune de résidence
Le Tour-du-Parc
Nom, Prénom(s)
RIGUIDEL MAGALI
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1979
Commune de résidence
Vannes
Nom, Prénom(s)
RIGUIDEL AUGUSTIN , FRANCOIS-JOSEPH , MARIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1938
Commune de résidence
Arradon
Nom, Prénom(s)
RIGUIDEL LOUIS , PIERRE , FRANCOIS-MARIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1941
Commune de résidence
Baden
Nom, Prénom(s)
RIGUIDEL DENISE , SUZANNE , FELICITE
Nom d'usage
LE RAY
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1943
Commune de résidence
Vannes
Dénomination
CGI2LR
Qualité
Liquidateur
Commune de résidence
Grand-Champ
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 06/03/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
25/04/1985
Siret
33244173200010
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
KERLANN
56000 , VANNES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Z A
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 02/03/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
25/04/1985
Siret
33244173200036
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition d'immeubles, la construction d'immeubles et leur location
Adresse
191 RUE 191 Rue de Brénéhuen
56390 , Grand-Champ - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 05/10/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
06/03/2014
Siret
33244173200028
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
11 CHE DE LA HAIE
56000 , VANNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
8194
Date d'ajout
31/07/2023
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 24/07/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3192
Date d'ajout
28/03/2023
Description
Cessation totale d'activité à compter du 02/03/2023 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
28/03/2023
Description
Dissolution à compter du 02/03/2023 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 02/03/2023, siège de la liquidation : 191 Rue de Brénéhuen 56390 Grand-Champ, parution de la publicité légale : Pontivy Journal paru le 09/03/2023
Numéro d'observation
2754
Date d'ajout
04/06/2014
Description
Transfert de l'établissement principal à compter du 06/03/2014 : Ancienne adresse : impasse de la Haie 56000 Vannes Nouvelle adresse : 11 chemin de la Haie 56000 Vannes Transfert du siège social à compter du 06/03/2014 : Ancienne adresse : impasse de la Haie 56000 Vannes Nouvelle adresse : 11 chemin de la Haie 56000 Vannes Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 06/03/2014 : Changement de qualité : RIGUIDEL Augustin François-Joseph Marie, Gérant, Associé indéfiniment responsable devient Associé indéfiniment responsable
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).