Entreprise : VITI - TECHNIQUE - SIREN 332 429 604
Identité
Dénomination
VITI - TECHNIQUE
SIREN (siège)
332 429 604
Date d'immatriculation au RNE
28/02/1997
Date de fin de la personne morale
27/02/2084
Date de clôture
31/10
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
1247 CHE DE TOUT VENT 84700 SORGUES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MOUSSET FABRICE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1966
Commune de résidence
CHATEAUNEUF DU PAPE
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 11/07/2012
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/04/1985
Siret
33242960400033
Code APE
0161Z - Activités de soutien aux cultures
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
La mise en oeuvre de moyens permettant d'effectuer tous travaux agricoles toute gestion dans le domaine agricole
Adresse
1247 CHE 1247 A chemin de Tout Vent
84700 , Sorgues - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1996
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/1985
Siret
33242960400017
Code APE
285D
Adresse
LA FONT DU LOUP
84370 , BEDARRIDES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/12/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/11/1996
Siret
33242960400025
Code APE
0161Z - Activités de soutien aux cultures
Activité principale
Activités de soutien aux cultures
Adresse
CHATEAU DES FINES ROCHES
84230 , CHATEAUNEUF-DU-PAPE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
14034
Date d'ajout
16/09/2019
Description
Radiation du RCS le 16/09/2019 avec effet au 16/09/2019 Par jugement du 16/09/2019, le tribunal de commerce d'Avignon a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2859
Date d'ajout
06/03/2015
Description
Changement de juge-commissaire Par ordonnance Présidentielle du 05/03/2015, SORBIER Jacques est nommé(e) comme juge commissaire suppléant. Date d'effet : 05/03/2015
Numéro d'observation
8323
Date d'ajout
18/07/2012
Description
Jugement de liquidation judiciaire en cours de procédure Par jugement du 11/07/2012, le tribunal prononce la liquidation judiciaire sans poursuite d'activité, désigne comme liquidateur Me RIPERT Christian 23, rue Banasterie 84000 Avignon Date d'effet : 11/07/2012
Numéro d'observation
1200
Date d'ajout
30/01/2012
Description
(Ouverture d'une procédure de) Redressement judiciaire Suivant jugement du 25/01/2012, le tribunal de commerce d'Avignon a prononcé l'ouverture du redressement judiciaire avec une période d'observation de 6 mois et a désigné: Juge commissaire...........: STAIANO Guy Juge commissaire suppléant : KAMDEM Isaac Mandataire judiciaire : Me RIPERT Christian 23, rue Banasterie 84000 Avignon Administrateur judiciaire : SELARL BAULAND & GLADEL & MARTINEZ prise en la personne de Me MARTINEZ 3, rue Rigoberta Menchu ZAC de Courtine IV - Bât C - BP CS7004 84918 AVIGNON CEDEX 9 avec pour mission d'assister le débiteur pour tous les actes de gestion Date de cessation des paiements: 21/09/2011 Date d'effet : 25/01/2012
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Carpentras ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Avignon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Avignon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
SOCIETE DEJA CONSTITUEE TRANSFERANT SON SIEGE SOCIAL A COMPTER DU 01/11/1996 A CHATEAUNEUF DU PAPE (84230) CHATEAU DES FINES ROCHES FORMALITES DE CONSTITUTION : DEPOT DES ACTES AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE AVIGNON LE 25/05/1985 LA SOCIETE DECLARE NE PAS CONSERVER D'ACTIVITE DANS LE RESSORT DE SON ANCIEN SIEGE. LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 50 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 7 622.45 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).