Entreprise : SOFTEL - SIREN 332 359 835
Identité
Dénomination
SOFTEL
SIREN (siège)
332 359 835
Date d'immatriculation au RNE
22/04/1985
Date de fin de la personne morale
21/04/2084
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
345000 EUR
Adresse du siège
650 AV DE MONTPELLIER 34970 LATTES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MARCANTONI JEAN , LUC
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
MONTPELLIER
Nom, Prénom(s)
DESCHAMPS LUC
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
MONTPELLIER
Nom, Prénom(s)
DORRA DANIEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1949
Commune de résidence
PARIS
Nom, Prénom(s)
MONGE DIDIER , JEAN , MARC
Qualité
Président du conseil d’administration, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1958
Commune de résidence
LATTES
Dénomination
APOGEA
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
MONTPELLIER
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/10/2002
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
02/01/1985
Siret
33235983500029
Nom commercial
SOFTEL
Code APE
723Z
Origine du fonds
Création
Activité principale
TRAITEMENT ET TRANSMISSION INFORMATIQUE
Adresse
650 AV 650 AV. DE MONTPELLIER
34970 , LATTES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
8152
Date d'ajout
23/04/2012
Description
Cessation d'activité (mention d'office) - art. R123-125 Cessation complète d'activité - Art R123-125 du Code de Commerce. Date d'effet : 23/04/2012
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
12386
Date d'ajout
13/11/2002
Description
VENTE DE L'ENTREPRISE SISE 650 AVENUE DE MONTPELLIER 34970 LATTES AU PROFIT DE LA SAS APOGEA MEDITERRANEE DONT LE SIEGE SOCIAL EST 650 AVENUE DE MONTPELLIER 34970 LATTES, RCS MONTPELLIER B 443 345 947 Date d'effet : 01/10/2002
Numéro d'observation
6829
Date d'ajout
14/06/2002
Description
CHANGEMENT DE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET ADMINISTRATEUR : PARTANT : MONSIEUR RABAUD LOUIS NOUVEAU : MONSIEUR MONGE DIDIER REDUCTION DU CAPITAL ET CONVERSION EN EURO : ANCIEN MONTANT : 2.310.000 FRANCS NOUVEAU MONTANT : 345.000 EURO Date d'effet : 30/01/2002
Numéro d'observation
6665
Date d'ajout
11/06/2002
Description
ADMINISTRATEUR PARTANT : BD SA NOUVEL ADMINISTRATEUR : SA APOGEA, REPRESENTEE PAR MONSIEUR MONGE DIDIER Date d'effet : 02/04/2001
Numéro d'observation
9961
Date d'ajout
02/10/1998
Description
DEMISSION EN QUALITE D'ADMINISTRATEURS DE LA SOCIETE CIVILE SIFI ET DE LA SA SOFILARO A COMPTER DU 25/06/96
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 2 310 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 352 157.23 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).