Entreprise : SOC FINANCIERE CARRE - SIREN 332 347 251
Identité
(Entreprise radiée le 06/07/2021)
Dénomination
SOC FINANCIERE CARRE
Sigle
SOFICAR
SIREN (siège)
332 347 251
Date d'immatriculation au RNE
22/04/1985
Date de fin de la personne morale
21/04/2084
Date de clôture
30/06
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
15336693.93 EUR
Adresse du siège
18 RUE DU CALVAIRE 62112 GOUY-SOUS-BELLONNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
HERMANT MARIE-ANGELE
Nom d'usage
CARRE
Qualité
Président du conseil de surveillance, Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1934
Commune de résidence
Gouy-sous-Bellonne
Nom, Prénom(s)
CARRE FREDERIC
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1962
Commune de résidence
Cambrai
Dénomination
LA FONTAINE
Qualité
Membre du conseil de surveillance, Autre
Commune de résidence
Gouy-sous-Bellonne
Dénomination
HVF
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Commune de résidence
Arnèke
Dénomination
ETABLISSEMENT ISIDORE
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Commune de résidence
Gémozac
Dénomination
REVIDOUAI
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Lambres-lez-Douai
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 05/11/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/03/1985
Siret
33234725100016
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
7 RUE DU CALVAIRE
62112 , GOUY-SOUS-BELLONNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 22/06/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/03/1985
Siret
33234725100024
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
l'animation et le contrôle d'un groupe de sociétés ayant notamment pour objet l'achat, la vente, le négoce de céréales, d'engrais et d'aliments du bétail ; La prise de participation dans toute entreprise ou société exploitant une activité économique, industrielle, commerciale ou Artisana le ; La réalisation de toutes prestations d'assistance commerciale, administrative, comptable, financière et de gestion au profit des sociétés filiales. l'acquisition l'administration et l'exploitation directe par bail ou sous location de tous immeubles bâtis ou non bâtis que la société pourrait prendre à bail acquérir construire ou faire construire dans le cadre d'un bail à construction.
Adresse
18 RUE 18 Rue du Calvaire
62112 , Gouy-sous-Bellonne - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
12425
Date d'ajout
06/07/2021
Description
Radiation - Apport du patrimoine de la société à GROUPE CARRE, Arras : 423435544 dans le cadre d'une fusion avec effet au 22/06/2021.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
14513
Date d'ajout
20/11/2020
Description
Augmentation de capital à compter du 23/10/2020 Ancien : 15000000 EUR Nouveau : 15336693,93 EUR
Numéro d'observation
8515
Date d'ajout
25/07/2019
Description
Augmentation de capital à compter du 20/06/2019 Ancien : 10000000 EUR Nouveau : 15000000 EUR
Numéro d'observation
1439
Date d'ajout
05/02/2016
Description
Absorption de la société "LES ENTREPRENEURS ASSOCIES "à GOUY SOUS BELLONNE 18 rue du Calvaire, par voie de Transmission Universelle du Patrimone avec effet au 05 janvier 2016.
Numéro d'observation
12172
Date d'ajout
16/12/2015
Description
Augmentation de capital à compter du 10/11/2015 Ancien : 3600000 EUR Nouveau : 10000000 EUR
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
ANCIEN NUMERO DE GESTION : 85D38
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).