Entreprise : SCI E.M.A.S. - SIREN 332 332 782
Identité
(Entreprise radiée le 21/08/2023)
Dénomination
SCI E.M.A.S.
SIREN (siège)
332 332 782
Date d'immatriculation au RNE
07/03/1985
Date de fin de la personne morale
06/03/2060
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
15244.9 EUR
Adresse du siège
CHE DE LA MIRONDIERE 01480 ARS-SUR-FORMANS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SAUVAGE ALAIN , RAYMOND , HENRI
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1953
Commune de résidence
TREVOUX
Nom, Prénom(s)
MEUNIER PASCAL , GEORGES , GASTON
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1949
Commune de résidence
JASSANS RIOTTIER
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 02/05/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/03/1985
Siret
33233278200017
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
VOIR RUBRIQUE OBJET SOCIAL
Adresse
CHE CHE. DE LA MIRONDIERE
01480 , JASSANS RIOTTIER - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ARS SUR FORMANS
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
17781
Date d'ajout
21/08/2023
Description
Radiation d'office du RCS de Bourg-en-Bresse le 21/08/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
9373
Date d'ajout
02/05/2023
Description
Cessation d'activité sur le fondement de l'article R.123-125 alinéa 1
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 100 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 15 244.90 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).