Entreprise : KELJAC - SIREN 332 323 088
Identité
(Entreprise radiée le 13/01/2020)
Dénomination
KELJAC
SIREN (siège)
332 323 088
Date d'immatriculation au RNE
02/05/1985
Date de fin de la personne morale
01/05/2035
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Autre société civile
Capital social
104580 EUR
Adresse du siège
15 RUE LESAGE 59490 BRUILLE-LEZ-MARCHIENNES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
KELMA JACQUES
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1946
Commune de résidence
Bruille lez Marchiennes
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 07/02/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
20/02/1985
Siret
33232308800010
Code APE
3320A - Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie
Activité principale
Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie
Adresse
28 B RUE JEAN JAURES
59179 , FENAIN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
28-28
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/09/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
03/04/2015
Siret
33232308800028
Code APE
6832B - Supports juridiques de gestion de patrimoine immobilier
Nature de l'établissement
Activité principale
Supports juridiques de gestion de patrimoine immobilier
Adresse
15 RUE LESAGE
59490 , BRUILLE-LEZ-MARCHIENNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
217
Date d'ajout
13/01/2020
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 30/09/2018 Liquidateur : KELMA Jacques Le siège de la liquidation est fixé à : 15 rue Lesage 59490 Bruille lez Marchiennes Journal d'annonces légales : Terres et Territoires en date du 01/11/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
219
Date d'ajout
13/01/2020
Description
Radiation du RCS le 13/01/2020 avec effet au 17/01/2019
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Ancien capital : 100000 F date d'effet : 12.10.1991 ancienne forme juridique : SARL date d'effet : 21.11.1991 ancien capital : 250000 F date d'effet : 31.12.1991 achat du fonds sis 28-30 Rue Jean Jaures 59179 Fenain à la SARL Serad, Rcs Douai B 328 507 256, transfère avant toute exploitation au siège social de la société Serid, 28 bis rue Jean Jaures 59179 Fenain Date d'effet : 1.12.1993 ancienne forme : S.À à conseil d'administration nouvelle forme : Ste à directoire et conseil de surveillance. Date d'effet :
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).