Entreprise : SICA DEVELOP EXPLOIT NORD GRANDE TERRE - SIREN 332 303 494
Identité
Dénomination
SICA DEVELOP EXPLOIT NORD GRANDE TERRE
Sigle
SICADEG
SIREN (siège)
332 303 494
Date d'immatriculation au RNE
28/08/1984
Début d’activité
28/08/1984
Date de fin de la personne morale
27/08/2034
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile d'intérêt collectif agricole (SICA)
Activités principales de l’objet social
Contribuer au maintien et à la relance de la production cannière en tant que culture dominante
Code APE
0114Z - Culture de la canne à sucre
Qualité
Actif agricole
Capital minimum
1121910 EUR
Adresse du siège
BEAUPORT 97117 PORT LOUIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHOUCOUTOU FRANCE-ELISE
Qualité
Autre
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1958
Commune de résidence
Le Moule
Nom, Prénom(s)
DELUMEAU ALEXANDRE
Qualité
Membre
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1976
Commune de résidence
Morne-à-l'Eau
Nom, Prénom(s)
GENE MAURICIERE
Qualité
Autre
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1961
Commune de résidence
Anse-Bertrand
Nom, Prénom(s)
GOURDINE ELAIN
Qualité
Vice-Président
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1968
Commune de résidence
Port-Louis
Nom, Prénom(s)
JEAN MARIE FRANCOIS
Qualité
Autre
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1955
Commune de résidence
Anse-Bertrand
Nom, Prénom(s)
MACHECLER DENIS , LUC
Qualité
Autre
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1957
Commune de résidence
Le Moule
Nom, Prénom(s)
MARDIVIRIN-GRENET FABIENNE
Qualité
Membre
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1970
Commune de résidence
Petit-Canal
Nom, Prénom(s)
PEROUMAL LUCETTE
Nom d'usage
FRONTON
Qualité
Membre
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1963
Commune de résidence
Port-Louis
Nom, Prénom(s)
ROUYARD STEEVE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Mention de la qualité
Actif agricole
Commune de résidence
Baie-Mahault
Nom, Prénom(s)
SOUKAI IRENE
Qualité
Vice-Président
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1965
Commune de résidence
Petit-Canal
Nom, Prénom(s)
URIE MARIE-CHANTAL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Mention de la qualité
Actif agricole
Commune de résidence
Baie-Mahault
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
28/08/1984
Siret
33230349400014
Code APE
0114Z - Culture de la canne à sucre
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Contribuer au maintien et à la relance de la production cannière en tant que culture dominante
Autres Activités
Culture de la canne à sucre
Adresse
BEAUPORT
97117 , PORT LOUIS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1418
Date d'ajout
11/04/2017
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 10/01/2017 :Partant : DELUMEAU Alex, vice-présidentPartant : BOUTIN Freddy, MembrePartant : JOAILLES Marilyne, MembrePartant : CHOUTIA Max, MembrePartant : BAGHELOU Laure Edmond, MembrePartant : MACHECLER Denis Luc, DirecteurJAL : France antilles du 12/12/2016Nouveau : CHOUCOUTOU France-Elise, SecrétaireNouveau : FRONTON Lucette, MembreNouveau : MARDIVIRIN-GRENET Fabienne, MembreNouveau : CHOUCOUTOU France-Elise,Nouveau : GOURDINE Elain, vice-présidentChangement de qualité : SOUKAI Irène, Membre devient Vice-président
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3010
Date d'ajout
02/06/2015
Description
Augmentation de capital à compter du 31/12/2013 :Ancien : 234405 EURNouveau : 1121910 EURModification de la date de clôture de l'exercice social à compter du 03/06/2009 :Ancienne : 30/09Nouvelle : 31/12JAL / france antilles du 12/08/2009Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 27/09/2013 :Partant : CORNELIE Victor, Commissaire aux comptes titulaireNouveau : JEAN MARIE François, PrésidentNouveau : RAQUI Virginie, Vice-présidentNouveau : DELUMEAU Alex, Vice-présidentNouveau : HECHER Philippe, SecrétaireNouveau : GENE Mauriciere, TrésorierNouveau : CHOUTIA Max, MembreNouveau : JOAILLES Marilyne, MembreNouveau : BOUCHER Jacky, Commissaire aux comptes suppléantChangement de qualité : BAGHELOU Laure Edmond, Président du conseil d'administration devient MembreChangement de qualité : DIAKOK Harry, Commissaire aux comptes suppléant devient Commissaire aux comptes titulaireJAL : france antilles du 23/10/2013
Numéro d'observation
3559
Date d'ajout
01/07/2010
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 15/05/2008 : Partant : PETILAIRE Raymond Victor, Président du Conseil d'Administration Nouveau : BAGHELOU Laure Edmond, Président du Conseil d'AdministrationJournal d'annonces légales : France Antilles du 28/06/2010
Numéro d'observation
5400
Date d'ajout
14/11/2006
Description
Modification autreANCIEN PRESIDENT / BAGHUELOU LAURE EDMONDNOUVEAU PCA / PETILAIRE RAYMOND VICTORNOUVEAU DIRECTEUR / MACHECLER DENIS LUC - PV DU06.04.06ANCIEN CAPTAL / 229.305.00 EUROSNOUVEAU CAPITAL / 234.405.00 EUROS - PV DU 29.03.06Date d'effet : 06/03/2006
Numéro d'observation
146
Date d'ajout
19/01/2004
Description
Augmentation du capitalANCIEN CAPITAL / 190 020 EUROSNOUVEAU CAPITAL / 229 305.00 EUROS.Date d'effet : 07/02/2003
Numéro d'observation
3501
Date d'ajout
14/09/2001
Description
Modification autrePRESIDENT PARTANT : MOUSTACHE RAYMOND NOUVEAU PRESIDENT : BAGHUELOU LAURE EDMOND A CPTER DU 12.07.01 CCT PARTANT : AGASTIN CONSTANT CCS DEVENU CCT : CORNELIE VICTOR CCS :DIAKOK HARRY ANCIENNE DATE DE CLOTURE : 31.07 NOUVELLE DATE DE CLOTURE : 30.09 CONVERSION DU CAPITAL EN EURO :190 020 EUROS A CPTER DU 28.06.01
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
04/05/2017 : Redressement M. MACHECLERC Luc, Directeur n'est pas partant au 10/01/2017
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).