Entreprise : SARL ENTREPRISE NAULET - SIREN 332 289 099
Identité
Dénomination
SARL ENTREPRISE NAULET
SIREN (siège)
332 289 099
Date d'immatriculation au RNE
30/04/1985
Début d’activité
01/01/1985
Date de fin de la personne morale
29/04/2035
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
Entreprise de moissonnage battage et tous travaux agricoles
Code APE
0161Z - Activités de soutien aux cultures
Capital social
30489.8 EUR
Adresse du siège
LA MORILLERE 49150 BAUGE-EN-ANJOU FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Bocé - Bauge
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
NAULET SEBASTIEN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1978
Commune de résidence
Baugé-en-Anjou
Nom, Prénom(s)
NAULET DANY
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1973
Commune de résidence
Baugé-en-Anjou
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/1985
Siret
33228909900027
Code APE
0161Z - Activités de soutien aux cultures
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Entreprise de moissonnage battage et tous travaux agricoles
Adresse
LA MORILLERE
49150 , BAUGE-EN-ANJOU - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Bocé - Bauge
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/1994
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1985
Siret
33228909900019
Code APE
014A
Adresse
LA BALIVIERE
49150 , BAUGE-EN-ANJOU - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Saumur ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Angers. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Angers décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
943
Date d'ajout
23/05/1995
Description
SUIVANT PROCES-VERBAL EN DATE DU 31/03/95 IL A ETE DECIDE DE TRANSFERER LE SIEGE SOCIAL DE LA SOCIETE DE BOCE (49150) LIEUDIT LA BALIVIERE A BOCE LIEUDIT LA MORILLERE. IL A ETE PRIS ACTE DE LA DEMISSION DE MR YANNICK NAULET DE SES FONCTIONS DE CO-GERANT. MR JEAN-MARIE NAULET DEMEURE SEUL GERANT. A COMPTER DU 31/12/94.
Numéro d'observation
536
Date d'ajout
26/03/1987
Description
SUIVANT PV DU 29.12.86, IL A ETE DECIDE DE TRANSFORMER LA SOCIETE (SNC) EN SARL
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 200 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 30 489.80 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).