Entreprise : SOC INDUSTRIELLE COMMERCIALE BOIS - SIREN 332 279 116
Identité
Dénomination
SOC INDUSTRIELLE COMMERCIALE BOIS
Sigle
SICOBOIS
SIREN (siège)
332 279 116
Date d'immatriculation au RNE
19/03/1985
Date de fin de la personne morale
18/03/2084
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
300000 EUR
Adresse du siège
LD VALKANAERS 97113 GOURBEYRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MAUREAUX JEAN , JOSEPH , CAMILLE , GUY
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1943
Commune de résidence
Saint-Claude
Nom, Prénom(s)
MAUREAUX DIDIER
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
ARTISAN D'ART
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1968
Commune de résidence
GOURBEYRE
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 23/06/2004
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/02/1985
Siret
33227911600021
Code APE
361K
Code APRM
3109BA - Fabrication et finissage de meubles divers
Origine du fonds
Autre
Activité principale
FABRICATION ET MONTAGE DE MOBILIER D'EQUIPEMENT A BASE DE MENUISERIE BOIS OU
Code APRM
3109BA - Fabrication et finissage de meubles divers
Code APRM
3109BA - Fabrication et finissage de meubles divers
Adresse
LD VALKANAERS
97113 , GOURBEYRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1992
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
29/03/1985
Siret
33227911600013
Code APE
361G
Origine du fonds
Création
Activité principale
FABRICATION, MONTAGE DE TOUS TYPES DE MOBILIERS D'EQUIPEMENT A BASE DE MENUISERIE BOIS.
Adresse
LD CITE ARTISANALE
97123 , Baillif - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2696
Date d'ajout
19/11/2001
Description
Augmentation du capital et conversion en eurosANCIEN CAPITAL SOCIAL 180 000 FRS NOUVEAU CAPITAL SOCIAL EN EUROS 300 000 EUROS AVEC AUGMENTATION DE 272 559,18 EUROS A COMPTER DU 20/12/2000
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
896
Date d'ajout
24/04/1992
Description
Transfert du siège socialANCIEN SIEGE : ZONE ARTISANALE DE BAILLIF NOUVEAU SIEGE : VALKANERS GOURBEYRE A COMPTER DU 09/12/91
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DEPOT D'ACTES : ACTE DE CESSION DE PARTS SOCIALES DU 18.10.96 DE: 1) ALBERT MAUREAUX 2) JEAN MAUREAUX 3) GERARD MAUREAUX 4) MICHELINE BLANDIN 5) JEAN-LOUIS BLANDIN 6) MARC MAUREAUX INSCRIPTION FAITE LE 19.11.96 DEPOT D'ACTES : ACTE DE CESSION DE PARTS SOCIALES DU 18.12.96 INSCRIPTION FAITE LE 27.12.96 DEPOT D'ACTES : ACTE DE CESSION DE PARTS SOCIALES DU 30.09.96 INSCRIPTION FAITE LE 10.03.97 DEPOT D'ACTES : ACTE DE CESSION DE PARTS SOCIALES DU 30.09.96 INSCRIPTION FAITE LE 10.03.97 DEPOT D'ACTES : ACTE DE CESSION DE PARTS SOCIALES DU 27.03.97 DEPOT D'ACTES : ACTE DE CESSION DE PARTS SOCIALES DU 27.03.97 INSCRIPTION FAITE LE 04.04.97 DEPOT D'ACTES : ACTE DE CESSION DE PARTS SOCIALES DU 27.03.97 INSCRIPTION FAITE LE 04.04.97 DEPOT D'ACTES : ACTE DE CESSION DE PARTS SOCIALES DU 27.03.97 INSCRIPTION FAITE LE 04.04.97 DEPOT D'ACTES : ACTE DE CESSION DE PARTS SOCIALES DU 27.03.97 INSCRIPTION FAITE LE 04.04.97 DEPOT D'ACTES : ACTE DE CESSION DE PARTS SOCIALES DU 27.03.97 INSCRIPTION FAITE LE 04.04.97 DEPOT D'ACTES : ACTE DE CESSION DE PARTS SOCIALES DU 27.03.97 INSCRIPTION FAITE LE 04.04.97 DEPOT D'ACTES : ACTE DE CESSION DE PARETS SOCIALES DU 27.03.97 INSCRIPTION FAITE LE 04.04.97 DEPOT D'ACTES : ACTE DE CESSION DE PARTS SOCIALES EN DATE DU 13/12/99 ENREGISTRE AU GREFFE LE 27/06/2000. PAR ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE ALEX BOURA PROPROGE JUSQU'AU 31/08/2002 LE DELAIS DE REUNION DEPAR JUGEMENT EN DATE DU 23 JUIN 2004, LE TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE BASSE-TERRE A PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SARL SICOLBOIS DONT LE SIEGE SOCIAL EST A VALKANAERS 97113 GOURBEYREDATTE DE CESSATION DES PAIEMENTS : 15 JUIN 2004LIQUIDATEUR : MAITRE DUMOULIN M.A ; juge commissaire M. APAT AlainPar jugement en date du 17 mars 2010, le T.M.C. de BASSE-TERRE a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).