Entreprise : SNC AMOUROUX-RAMOS & CIE - SIREN 332 249 341
Identité
(Entreprise radiée le 09/09/2016)
Dénomination
SNC AMOUROUX-RAMOS & CIE
SIREN (siège)
332 249 341
Date d'immatriculation au RNE
10/04/1985
Fermeture de l'établissement - 33224934100014
- Date d'effet de la fermeture : 10/04/1995
Date de fin de la personne morale
09/04/1995
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SNC, Société en nom collectif
Capital social
30489.8 EUR
Adresse du siège
AV DE LA MAIRIE 31750 ESCALQUENS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
RAMOS PIERRE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1935
Commune de résidence
Labège
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 10/04/1995
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
19/03/1985
Siret
33224934100014
Nom commercial
SNC TA MA CA
Code APE
701C
Origine du fonds
Création
Activité principale
marchand de biens, lotisseur.
Adresse
AV Centre d'Intérêt Public
31750 , Escalquens - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F16/024590
Date d'ajout
09/09/2016
Description
Radiation en date du 09/09/2016 - Clôture des opérations de liquidation 08/07/2016 (Assemblée générale en date du 08/07/2016).
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F15/030083
Date d'ajout
18/11/2015
Description
Prorogation de l'immatriculation pour une durée d'un an pour les besoins de la liquidation (article R 123-131 du code de commerce) à compter du 10.11.2015 jusqu'au 09.11.2016.
Numéro d'observation
F14/027160
Date d'ajout
12/11/2014
Description
Prorogation de l'immatriculation pour une durée d'un an pour les besoins de la liquidation (article R 123-131 du code de commerce) à compter du 04.12.2014, jusqu'au 04.12.2015..
Numéro d'observation
F13/030907
Date d'ajout
05/12/2013
Description
Prorogation de l'immatriculation pour une durée d'un an pour les besoins de la liquidation (article R 123-131 du code de commerce). A compter du 04.12.2013, jusqu'au 04.12.2014
Numéro d'observation
F12/031773
Date d'ajout
18/12/2012
Description
Par ordonnance en date du 18 décembre 2012 rendue par le Vice Président du Tribunal de Commerce de Toulouse et Juge Délégué Suppléant commis à la surveillance du Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse, maintien de l'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés pour les besoins de la liquidation pour une durée de un an, soit jusqu'au 04.12.2013.
Numéro d'observation
F11/026290
Date d'ajout
19/10/2011
Description
Par ordonnance en date du 18 octobre 2011 rendue par le Juge Délégué au RCS, maintien de l'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés pour les besoins de la liquidation pour une durée de un an, soit jusqu'au 04.12.2012.
Numéro d'observation
F10/027423
Date d'ajout
29/10/2010
Description
Par ordonnance en date du 29 octobre 2010 rendue par le Juge Délégué au RCS, maintien de l'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés pour les besoins de la liquidation pour un an, soit jusqu'au 04.12.2011.
Numéro d'observation
F09/028230
Date d'ajout
04/12/2009
Description
Par ordonnance en date du 04 décembre 2009 rendue par le Juge Délégué au RCS, maintien de l'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés pour les besoins de la liquidation pour un an, soit jusqu'au 04.12.2010.
Numéro d'observation
F07/026466
Date d'ajout
14/12/2007
Description
Par ordonnance en date du 14 décembre 2007 rendue par le Président de Chambre Délégué au RCS, maintien de l'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés, pour les besoins de la liquidation jusqu'au 17.12.2008.
Numéro d'observation
24233
Date d'ajout
18/12/2002
Description
Mention d'office PAR ORDONNANCE EN DATE DU 17 DECEMBRE 2002 RENDUE PAR MR LE JUGE DELEGUE AU RCS - SUPPRESSION DE LA RADIATION D'OFFICE EFFECTUEE AU RCS LE 30 OCTOBRE 2002 ET MAINTIEN DE L'IMMATRICULATION DE LA SOCIETE AU RCS POUR LES BESOINS DE LA LIQUIDATION POUR UNE PERIODE DE UN AN, SOIT JUSQU'AU 17 DECEMBRE 2003
Numéro d'observation
15375
Date d'ajout
19/10/1998
Description
Précision modificative REVOCATION DES DEUX LIQUIDATEURS MRS : RAMOS PIERRE ET ANDRE AMOUROUX DESIGNATION DE MR RAMOS PIERRE EN QUALITE DE LIQUIDATEUR (PV AGE 24.9.1998) A COMPTER DU 24/09/98
Numéro d'observation
12853
Date d'ajout
07/08/1995
Description
Dissolution anticipée de la société LIQUIDATEURS : AMOUROUX ANDRE - RAMOS PIERRE SIEGE LIQUIDATION FIXE A L'ANCIEN SIEGE SOCIAL - PV AG EN DATE DU 30.06.95 A COMPTER DU 10/04/95
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 200 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 30 489.80 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).