Entreprise : S.R.P.A. - SIREN 332 225 929
Identité
Dénomination
S.R.P.A.
SIREN (siège)
332 225 929
Date d'immatriculation au RNE
17/04/1985
Début d’activité
01/02/1985
Date de fin de la personne morale
16/04/2080
Date de clôture
30/06
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
En France et à l'étranger, la fabrication de prototypes en tous genres, dans les domaines de l'automobile, de l'aviation, de même que dans tous autres domaines, sans aucune limitation le modelage, le staff, la plasturgie et autres procèdes quelconques, sous quelque forme que ce soit, de même que Toustravaux de tôlerie en général. L'activité de bureau d'études, et plus généralement Ttes autres activités en relation directe ou indirecte avec l'énonce sus indiqué
Code APE
2932Z - Fabrication d'autres équipements automobiles
Capital social
51000 EUR
Adresse du siège
4 RUE DU BAS PERREUX 95200 SARCELLES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CORBIC YVAN
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1972
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
JACQUET VERONIQUE , BARBARA
Nom d'usage
LOPEZ
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1960
Commune de résidence
Lamorlaye
Dénomination
EXPONENS CONSEIL ET EXPERTISE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/02/1985
Siret
33222592900022
Code APE
2932Z - Fabrication d'autres équipements automobiles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
En France et à l'étranger, la fabrication de prototypes en tous genres, dans les domaines de l'automobile, de l'aviation, de même que dans tous autres domaines, sans aucune limitation le modelage, le staff, la plasturgie et autres procèdes quelconques, sous quelque forme que ce soit, de même que Toustravaux de tôlerie en général. L'activité de bureau d'études, et plus généralement Ttes autres activités en relation directe ou indirecte avec l'énonce sus indiqué
Adresse
4 RUE DU BAS PERREUX
95200 , SARCELLES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1996
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/02/1985
Siret
33222592900014
Code APE
295N
Adresse
3 RUE DU BAS PERREUX
95200 , SARCELLES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
30330
Date d'ajout
19/07/2022
Description
Jugement du tribunal de commerce de Pontoise prononce en date du 18/07/2022, la liquidation judiciaire sous le numéro 2022J00446, date de cessation des paiements le 11/07/2022, désigne liquidateur Selarl Mmj prise en la personne de Me Aymeric Mandin 23 Rue Victor Hugo 95300 Pontoise, les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc . Le liquidateur devra déposer la liste des créances dans les 10 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances. L'activité est maintenue jusqu'au 05/08/2022 .
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
18555
Date d'ajout
18/12/2003
Description
Mise en harmonie des statuts avec la loi 2001-420 du 15 mai 2001 15/11/2003
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).