Entreprise : LABA - SIREN 332 211 937
Identité
Dénomination
LABA
Sigle
SCI LABA
SIREN (siège)
332 211 937
Date d'immatriculation au RNE
09/07/1985
Début d’activité
09/07/1985
Date de fin de la personne morale
08/07/2035
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
ACQUISITION ET GESTION D'IMMEUBLES ACQUISITION ET GESTION D'IMMEUBLES
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
3048.98 EUR
Adresse du siège
31 AV DE FONTAINEBLEAU 77760 LA CHAPELLE-LA-REINE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BORNET THIERRY
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1958
Commune de résidence
Fontainebleau
Nom, Prénom(s)
GALLET DENIS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1957
Commune de résidence
Fontainebleau
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
09/07/1985
Siret
33221193700013
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
ACQUISITION ET GESTION D'IMMEUBLES ACQUISITION ET GESTION D'IMMEUBLES
Autres Activités
ACQUISITION ET GESTION D'IMMEUBLES ACQUISITION ET GESTION D'IMMEUBLES
Adresse
31 AV DE FONTAINEBLEAU
77760 , LA CHAPELLE-LA-REINE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/01/2009
Description
: L'entreprise était inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Montereau-Fault-Yonne. Ce tribunal a été supprimé et rattaché au Tribunal de Commerce de Melun par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008,
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret n°2001-474 du 30/05/2001 : ancien montant : 20 000.00 FRF nouveau montant : 3 048.98 EUR
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
09/07/1985
Description
Historique des observations depuis le 09/07/1985 : --- Acte constitutif déposé au Greffe sous le numéro 532 le 09/07/1985 --- Publicité au Journal : LE MONITEUR DE SEINE ET MARNE --- Parution au Journal le 27/01/1985
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).