Entreprise : LEGROUX CREATION SA - SIREN 332 173 624
Identité
Dénomination
LEGROUX CREATION SA
SIREN (siège)
332 173 624
Date d'immatriculation au RNE
20/06/1985
Date de fin de la personne morale
19/06/2084
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
76224.51 EUR
Adresse du siège
29 RUE DU PONT D ARCOLE 60000 BEAUVAIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BEE CATHERINE
Nom d'usage
LEGROUX
Qualité
Directeur Général, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1950
Commune de résidence
Villotran
Nom, Prénom(s)
BREANT GUY
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1951
Commune de résidence
Compiègne
Nom, Prénom(s)
DOIN GERARD
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Compiègne
Nom, Prénom(s)
LEGROUX MICHEL
Qualité
Président du conseil d’administration, Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1938
Commune de résidence
Villotran
Nom, Prénom(s)
MATHIEU EDOUARD
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1947
Commune de résidence
Compiègne
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 26/01/1999
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/01/1985
Siret
33217362400013
Code APE
744B
Origine du fonds
Achat
Activité principale
Dessins, marques, logos publi- citaires, recherche, études, création, exécution, fabrication de clichés destinés à la flexographie.
Adresse
29 RUE DU PONT D ARCOLE
60000 , BEAUVAIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 19/06/1992
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
05/01/1991
Siret
33217362400021
Enseigne
CREALSACE PHOTOGRAVURE
Code APE
744B
Adresse
5 RUE D AVIGNON
68100 , MULHOUSE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
20
Date d'ajout
03/09/2020
Description
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif en date du : 01/09/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
17
Date d'ajout
10/07/2020
Description
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif en date du : 07/07/2020 de la procédure de liquidation judciaire de Monsieur LEGROUX Michel, et Madame BEE épouse LEGROUX Catherine, respectivement PDG et Directeur de la Société LEGROUX CREATIONS.
Numéro d'observation
15
Date d'ajout
28/04/2011
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de BEAUVAIS du 12 /04/2011, nommant Me Philippe LEHERICY, 577 rue de la Croix Verte 60600 AGNETZ, en qualité de liquid ateur judiciaire, en remplacement de Me Jean-Claud e HERBAUT.
Numéro d'observation
14
Date d'ajout
28/09/2005
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Beauvais du 06 /09/2005 nommant Monsieur Jean ROHR en qualité de Juge-commissaire en remplacement de Madame Marie-N oelle BONHOMME dans la liquidation judiciaire de M onsieur LEGROUX Michel et de Madame LEGROUX Cather ine.
Numéro d'observation
13
Date d'ajout
26/09/2005
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Beauvais du 06 /09/2005 nommant Monsieur Jean ROHR en qualité de Juge-commissaire en remplacement de Madame Marie-N oelle BONHOMME.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
27/10/1999
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de BEAUVAIS du 26 /10/1999 ouvrant une procédure de liquidation judi ciaire à l'encontre de Monsieur LEGROUX Michel, P. D.G., et de Madame LEGROUX Catherine née BEE, dire cteur général, demeurant ensemble, 9, rue de Mesen guy à VILLOTRAN. Cessation des paiements en date d u 27/08/1997. Juge Commissaire : MME BONHOMME Mari e-Noelle Liquidateur : ME HERBAUT Jean-Claude 7, r ue des Colimaçons 60600 CLERMONT
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
28/01/1999
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de BEAUVAIS du 26 /01/1999 ouvrant une procédure de liquidation judi ciaire. Cessation des paiements en date du 27/08/1 997. Juge Commissaire : MME BONHOMME Marie-Noelle Liquidateur : ME HERBAUT Jean-Claude 7, rue des Co limaçons 60600 CLERMONT - Cessation d'activité de plein droit à la date dudit jugement. - Autorisati on de la poursuite d'activité pour une durée de
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
12/07/1995
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de BEAUVAIS du 11 /07/1995 arrêtant le plan de redressement par cont inuation de l'entreprise. Commissaire à l'exécutio n du plan : ME HERBAUT Jean-Claude 7, rue des Coli maçons 60600 CLERMONT
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
29/06/1995
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de BEAUVAIS du 27 /06/1995 prolongeant la période d'observation jusq u'au 11/07/1995.
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
14/06/1995
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de BEAUVAIS du 13 /06/1995 reportant au 29/05/1993 la date de cessat ion des paiements.
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
29/03/1995
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de BEAUVAIS du 28 /03/1995 prolongeant la période d'observation jusq u'au 27/06/1995.
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
30/11/1994
Description
Par jugement du 29 novembre 1994, le tribunal de c ommerce de Beauvais a ouvert une procédure de redr essement judiciaire. Juge-commissaire : Madame BON HOMME Représentant des créanciers : Me HERBAUT, 7, rue des Colimaçons - 60600 CLERMONT. Date cessati on des paiements : 29 novembre 1994 Date renvoi au dience : 24 janvier 1995
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
11/10/1993
Description
- Non dissolution de la société malgré capitaux propres inférieurs à 1/2 du capital social, suite àdécision du 11/10/1993.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
20/06/1985
Description
Historique : - PUBLICITE : PICARDIE LA GAZETTE. $$ $29/11/1994 le 29.11.1994 au greffe du TC de Beauv ais, la societe a déclaré avoir cessé ses paiement s le 29.11.1994
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
20/06/1985
Description
Observations concernant l'établissement situé 29 r ue du Pont d'Arcole 60000 Beauvais : - PUBLICATION DE L'ACHAT DU FONDS : PICARDIE LA GAZETTE DU 5 JA NVIER 1988.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).