Entreprise : GROUP FOREST MERLOUFLES - SIREN 332 162 783
Identité
Dénomination
GROUP FOREST MERLOUFLES
SIREN (siège)
332 162 783
Date d'immatriculation au RNE
05/04/1985
Début d’activité
05/04/1985
Date de fin de la personne morale
04/04/2035
Forme juridique
GF, Groupement forestier
Activité principale
La constitution, l'amélioration, l'équipement, la conservation ou la gestion d'un ou plusieurs massifs forestiers sur les terrains apportés, l'acquisition de forêts ou de terrains à boiser
Code APE
0240Z - Services de soutien à l'exploitation forestière
Capital social
8765.82 EUR
Adresse du siège
48160 LE COLLET-DE-DEZE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BASTIDE ANNICK
Nom d'usage
MOLLARD
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1946
Commune de résidence
Saint-Siffret
Nom, Prénom(s)
MOLLARD MARION
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1971
Commune de résidence
Avignon
Nom, Prénom(s)
MOLLARD BERNARD
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1947
Commune de résidence
Saint-Siffret
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
05/04/1985
Siret
33216278300010
Code APE
0240Z - Services de soutien à l'exploitation forestière
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale, Libérale non règlementée
Activité principale
La constitution, l'amélioration, l'équipement, la conservation ou la gestion d'un ou plusieurs massifs forestiers sur les terrains apportés, l'acquisition de forêts ou de terrains à boiser
Autres Activités
La constitution, l'amélioration, l'équipement, la conservation ou la gestion d'un ou plusieurs massifs forestiers sur les terrains apportés, l'acquisition de forêts ou de terrains à boiser
Adresse
48160 , LE COLLET-DE-DEZE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1007
Date d'ajout
09/08/2012
Description
Régularisation des associés depuis l'origine, le 03/01/1985 : LACOMBE Jean-Michel, Gérant et associé LACOMBE Henri Joseph, Gérant et associé LACOMBE Chantal, Associée Société Civile LACOMBE Sandrine, Associée Société Civile LACOMBE Christiane, Associée Société Civile Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 18/07/2012 : Partant : LACOMBE Henri Joseph, Gérant associé Partant : LACOMBE Jean-Michel, Gérant associé Partant : LACOMBE Chantal, Associée Société Civile Partant : LACOMBE Sandrine, Associée Société Civile Partant : LACOMBE Christiane, Associée Société Civile Nouveau : MOLLARD Bernard, Gérant associé Nouveau : MOLLARD Annick, Gérant associé Nouveau : MOLLARD Marion, Associée Société Civile
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 57 500.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 8 765.82 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).