Entreprise : SCI BERTET-BAHUAUD - SIREN 332 159 292
Identité
(Entreprise radiée le 20/11/2019)
Dénomination
SCI BERTET-BAHUAUD
SIREN (siège)
332 159 292
Date d'immatriculation au RNE
04/04/1985
Date de fin de la personne morale
03/04/2024
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
34148.58 EUR
Adresse du siège
11 RUE A BERTREUX 44640 LE PELLERIN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SAGOLJ ZDENKO
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1963
Commune de résidence
Nantes
Nom, Prénom(s)
SAGOLJ ELENA
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/2001
Commune de résidence
Nantes
Nom, Prénom(s)
SAGOLJ MARIA
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/2001
Commune de résidence
Nantes
Nom, Prénom(s)
CHARRIER CHRISTINE , JEANNETTE , REGINE , HELENE
Nom d'usage
BERTET
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1954
Commune de résidence
Bouaye
Nom, Prénom(s)
BAHUAUD SOPHIE , JOCELYNE , MICHELLE
Nom d'usage
VENEREAU
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1966
Commune de résidence
Gassin
Nom, Prénom(s)
BAHUAUD MARINE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1974
Commune de résidence
Rely
Nom, Prénom(s)
BAHUAUD JACQUES-ANTOINE , JOEL , MARCEL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1987
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
BAHUAUD PAULINE , CHARLENE , MARTINE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1991
Commune de résidence
Bouguenais
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 20/12/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
04/04/1985
Siret
33215929200017
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
acquisition d'immeuble nécessaire a l'édification d'un cabinet médical au pellerin, administration et exploita- tion par bail ou autrement desdits biens
Adresse
11 RUE 11 rue A Bertreux
44640 , Le Pellerin - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
17
Date d'ajout
20/11/2019
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 20-12-2018 AVEC DATE D'EFFET AU 20-12-2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
12
Date d'ajout
12/12/2018
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 01-04-2017, JOURNAL PUBLICATEUR : L'ECHO DE L'OUEST DU : 07-12-2018, adresse de liquidation : au siège social 11 rue Aristide Bertreux 44640 LE PELLERIN.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
04/04/1985
Description
Historique : PUBLICITE : INFORMATEUR JUDICIAIRE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).