Entreprise : LACE CLIPPING - SIREN 332 135 946
Identité
Dénomination
LACE CLIPPING
SIREN (siège)
332 135 946
Date d'immatriculation au RNE
20/11/2009
Début d’activité
01/09/2009
Date de fin de la personne morale
19/11/2084
Date de clôture
31/08
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Rasage et découpage de dentelle, négoce de tous produits textiles , toutes prestations de services liées à la fabrication et au négoce de tous produits
Code APE
1399Z - Fabrication d'autres textiles n.c.a.
Capital social
40000 EUR
Adresse du siège
135 RUE HENRI BARBUSSE 59540 CAUDRY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
HOLESCO
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Caudry
Dénomination
KPMG
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
PARIS LA DEFENSE
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/09/2009
Siret
33213594600041
Nom commercial
LACE CLIPPING
Code APE
1399Z - Fabrication d'autres textiles n.c.a.
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Rasage et découpage de dentelle, négoce de tous produits textiles , toutes prestations de services liées à la fabrication et au négoce de tous produits
Adresse
135 RUE HENRI BARBUSSE
59540 , CAUDRY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 07/06/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
28/06/1991
Siret
33213594600033
Code APE
1399Z - Fabrication d'autres textiles n.c.a.
Activité principale
Fabrication d'autres textiles n.c.a.
Adresse
RUE MARCEL DORET
62100 , CALAIS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE INDUSTRIELLE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5340
Date d'ajout
13/12/2013
Description
Fermeture d'un établissement hors ressort. Boulogne sur mer - Réf Gtc 1992B50007
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3909
Date d'ajout
13/09/2013
Description
Transformation de la société à compter du 01/05/2013 Ancienne forme : Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU) Nouvelle forme : Société par actions simplifiée (SAS) Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/05/2013 : Partant : LESCROART Romain Bruno Pierre, Gérant Nouveau : HOLESCO (SAS) représentée par LESCROART Romain, Président Nouveau : BDL AUDIT (SELARL), Commissaire aux comptes titulaire Nouveau : CHAVALLE Patrick, Commissaire aux comptes suppléant
Numéro d'observation
4653
Date d'ajout
20/11/2009
Description
Immatriculation par suite de transfert du siège et de l'établissement principal du ressort du TC de Boulogne Sur Mer (1992 B 50007) vers le ressort du TC de Douai avec maintien de l'établissement en qualité d'établissement secondaire.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).