Entreprise : GAEC DE VANNAS - SIREN 332 109 578
Identité
Dénomination
GAEC DE VANNAS
SIREN (siège)
332 109 578
Date d'immatriculation au RNE
27/03/1985
Début d’activité
01/01/1985
Date de fin de la personne morale
26/03/2065
Forme juridique
GAEC, Groupement agricole d'exploitation en commun
Activités principales de l’objet social
exploitation et gestion de biens agricoles
Code APE
0141Z - Élevage de vaches laitières
Qualité
Actif agricole
Capital social
141750 EUR
Adresse du siège
453 CHE DE VANNAS 71520 TRAMAYES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DARGAUD JULIEN
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1995
Commune de résidence
Tramayes
Nom, Prénom(s)
DARGAUD JEAN-MARC
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1963
Commune de résidence
Tramayes
Nom, Prénom(s)
PIGNARD NADINE , MARIE
Nom d'usage
DARGAUD
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1968
Commune de résidence
Tramayes
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/1985
Siret
33210957800010
Nom commercial
EARL DE VANNAS
Code APE
0141Z - Élevage de vaches laitières
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
exploitation et gestion de biens agricoles
Autres Activités
Elevage de volailles,Elevage de vaches laiti?res,Culture de céréales (? l exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
453 CHE DE VANNAS
71520 , TRAMAYES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F21/002349
Date d'ajout
07/04/2021
Description
Modification du capital social : Ancien capital : 94500 EUROS Nouveau capital : 141750 EUROS à compter du 15/04/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F21/002349
Date d'ajout
07/04/2021
Description
Modification relative aux dirigeants PIGNARD Nadine Marie nom d'usage : DARGAUD Nadine devient gérante à compter du 15/04/2021
Numéro d'observation
F21/002350
Date d'ajout
07/04/2021
Description
Modification relative aux bénéficiaires effectifs
Numéro d'observation
F19/001295
Date d'ajout
07/03/2019
Description
GAEC agréé sous le n° 2142 le 7 février 2019
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Dépôt de l'acte au greffe le 5 mars 1985 - N° 129 - exploitant agricole du 1 mars 1985
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).