Entreprise : SCP JEAN NICOLAS ET GAUTHIER NICOLAS NOTAIRES ASSOCIES D'UNE SCP TITULAIRE D'UN OFFICE NOTARIAL - SIREN 332 105 030
Identité
Dénomination
SCP JEAN NICOLAS ET GAUTHIER NICOLAS NOTAIRES ASSOCIES D'UNE SCP TITULAIRE D'UN OFFICE NOTARIAL
SIREN (siège)
332 105 030
Date d'immatriculation au RNE
19/10/1987
Début d’activité
04/07/1984
Date de fin de la personne morale
18/10/2037
Forme juridique
SCP de notaires
Activité principale
Exercice en commun de la profession de notaire dans l'office de Saint-Chamas
Code APE
6910Z - Activités juridiques
Capital social
618943.01 EUR
Adresse du siège
QRT DE LA GARE 13250 SAINT CHAMAS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
NICOLAS GAUTHIER , THIERRY , JEAN-MARIE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1980
Commune de résidence
Aix-en-Provence
Nom, Prénom(s)
NICOLAS JEAN-MARIE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1953
Commune de résidence
Saint-Chamas
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
04/07/1984
Siret
33210503000024
Code APE
6910Z - Activités juridiques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Exercice en commun de la profession de notaire dans l'office de Saint-Chamas
Adresse
QRT DE LA GARE
13250 , SAINT CHAMAS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/10/2002
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/08/1984
Siret
33210503000016
Code APE
741A
Adresse
RUE ROGER SALENGRO
13250 , SAINT-CHAMAS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4183
Date d'ajout
30/07/2007
Description
Modification relative aux personnes dirigeants et non dirigeantes à compter du 10/05/2007 : Nouveau : Nicolas Gauthier Thierry Jean-Marie, co gérant associé Changement de qualité : Nicolas Jean-Marie, gérant(e) devient co gérant associé Changement de dénomination à compter du 10/05/2007 Ancienne : Scp Jean-Nicolas notaire associé d'une société civile professionnelle titulaire d'un office notarial Nouvelle : Scp Jean-Nicolas et Gauthier Nicolas notaires associés d'une société civile professionnelle titulaire d'un office notarial
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5113
Date d'ajout
14/11/2002
Description
Ancienne dénomination : Société civile professionnelle titulaire d'un office notarial notaires associés pierre et Jean-Nicolas nouvelle dénomination : Scp Jean-Nicolas notaire associé d'une société civile professionnelle titulaire d'un office notarial Anciene adressé du Co-Gerant Mr Nicolas Jean : Rue Salengro - 13250 Saint-Chamas Nouvelle Adressedu Co-Gerant Mr Nicolas Jean : 1 rue du baou - 13250 Cornillon-Confoux transfert du siège et de l'établissement principal du rue Roger Salengro - 13250 Saint-Chamas à avenue de la Gare - 13250 Saint-Chamas Ancien gérant : Mr pierré Nicolas Date d'effet : 01/10/2002
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 4 060 000.00 FRF nouveau montant : 618 943.01 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).