Entreprise : LOUIS-PHILIPPE LOPEZ - OLIVIER MALAVIALLE, HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES, SOCIETE CIVILE PROFESSIONN... - SIREN 332 072 834
Identité
Dénomination
LOUIS-PHILIPPE LOPEZ - OLIVIER MALAVIALLE, HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES, SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE TITULAIRE D'UN
SIREN (siège)
332 072 834
Date d'immatriculation au RNE
02/11/1994
Début d’activité
01/01/1985
Date de fin de la personne morale
01/11/2034
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SCP d'huissiers
Activités principales de l’objet social
HUISSIERS DE JUSTICE
Code APE
6910Z - Activités juridiques
Capital social
122569.01 EUR
Adresse du siège
21 RUE DU REMPART SAINT ETIENNE 31000 TOULOUSE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LOPEZ LOUIS , PHILIPPE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1964
Commune de résidence
Toulouse
Nom, Prénom(s)
MALAVIALLE OLIVIER
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1970
Commune de résidence
Toulouse
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/1985
Siret
33207283400044
Code APE
6910Z - Activités juridiques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
HUISSIERS DE JUSTICE
Adresse
21 RUE DU REMPART SAINT ETIENNE
31000 , TOULOUSE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 08/04/1992
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/04/1990
Siret
33207283400028
Code APE
741A
Adresse
18 RUE DU LANGUEDOC
31000 , TOULOUSE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1994
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
08/04/1992
Siret
33207283400036
Code APE
741A
Adresse
4 BD LASCROSSES
31000 , TOULOUSE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
7772
Date d'ajout
29/05/1996
Description
Changement de gérant MR LOPEZ A ETE AGREE EN QUALITE DE NOUVEL ASSOCIE DE LA SCP ET NOMME EN QUALITE DE CO-GERANT, EN REPLACEMENT DE MR RAOUX, DEMISSIONNAIRE. A COMPTER DU 15.02.96 JO DU 24.01.96 PAR SUITE LA SCP DEVIENT " SCP CHRISTIAN PRIAT BRUNO COTTIN LOUIS PHILIPPE LOPEZ, HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES"
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
17873
Date d'ajout
25/11/1994
Description
Précision modificative CHANGEMENT D'ADRESSE PERSONNELLE DES GERANTS, LEUR NOUVELLE ADRESSE EST DESORMAIS LE 19 RUE DU REMPART ST ETIENNE A TOULOUSE (31000). A COMPTER DU 01.11.94
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 804 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 122 569.01 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).