Entreprise : BAUDEIGNE ET GRENIER - SIREN 332 047 711
Identité
Dénomination
BAUDEIGNE ET GRENIER
SIREN (siège)
332 047 711
Date d'immatriculation au RNE
22/03/1985
Début d’activité
12/03/1985
Date de fin de la personne morale
21/03/2084
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
ADMINISTRATION IMMEUBLES, PROPRIETE ADMINISTRATION ET EXPLOITATION PAR BAIL LOCATION OU AUTREMENT DE TOUS IMMEUBLES BATIS OU NON BATIS BIENS ET DROITS IMMOBILIERS ET EXCEPTIONNELLEMENT L'ALIENATION DE CES BIENS
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
3963.67 EUR
Adresse du siège
14 RUE LOUIS SIRET 09120 VARILHES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
AZEMA FRANCOIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1963
Commune de résidence
Saint-Jean-de-Verges
Nom, Prénom(s)
SASTOURNE JOCELYNE , DOMINIQUE
Nom d'usage
AZEMA
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1960
Commune de résidence
Saint-Jean-de-Verges
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
12/03/1985
Siret
33204771100038
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
ADMINISTRATION IMMEUBLES, PROPRIETE ADMINISTRATION ET EXPLOITATION PAR BAIL LOCATION OU AUTREMENT DE TOUS IMMEUBLES BATIS OU NON BATIS BIENS ET DROITS IMMOBILIERS ET EXCEPTIONNELLEMENT L'ALIENATION DE CES BIENS
Autres Activités
ADMINISTRATION IMMEUBLES, PROPRIETE ADMINISTRATION ET EXPLOITATION PAR BAIL LOCATION OU AUTREMENT DE TOUS IMMEUBLES BATIS OU NON BATIS BIENS ET DROITS IMMOBILIERS ET EXCEPTIONNELLEMENT L'ALIENATION DE CES BIENS
Adresse
14 RUE LOUIS SIRET
09120 , VARILHES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 22/03/2002
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
05/06/1989
Siret
33204771100020
Code APE
702A
Adresse
4 RUE DES RENTIERS
09400 , TARASCON-SUR-ARIEGE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS : Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
22/03/1985
Description
Historique des observations RCS : A COMPTER DU 05.06.89 : AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL PORTE DE 20 000 F A 26 000 F TRANSFERT DU SIEGE DE FOIX A TARASCON ANNONCE LEGALE LA GAZETTE ARIEGEOISE DU 20.04.90 --------------------- Mention du 29/03/2002 : TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL ET Ppal ETABLISSEMENT A compter du : 23.11.01 Siège Social et principal établissement transférés de : TARASCON SUR ARIEGE (09400) 4 RUE DES RENTIERS à : VARILHES (09120) 14 RUE LOUIS SIRET Annonce légale : LA GAZETTE ARIEGEOISE DU 22/03/02 CHANGEMENT DE GERANT : A compter du : 23/11/01 Anciens co-gérants : Mr BAUDEIGNE Jean et Mr GRENIER Michel Nouveau gérant : Mr AZEMA Francois Annonce légale : LA GAZETTE ARIEGEOISE DU 22/03/02
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).