Entreprise : SCI MAISON MEDICALE COMMELLE V - SIREN 332 036 664
Identité
(Entreprise radiée le 07/02/2020)
Dénomination
SCI MAISON MEDICALE COMMELLE V
SIREN (siège)
332 036 664
Date d'immatriculation au RNE
18/03/1985
Fermeture de l'établissement - 33203666400016
- Date d'effet de la fermeture : 05/02/2020
Date de fin de la personne morale
17/03/2035
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
22791.12 EUR
Adresse du siège
LD GRANGE BERAUD 42120 COMMELLE-VERNAY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PICARD ALAIN
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1953
Commune de résidence
Vézelin-sur-Loire
Nom, Prénom(s)
NICOLAIDIS ISABELLE
Nom d'usage
BAILLY
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1957
Commune de résidence
Perreux
Nom, Prénom(s)
BADIN MONIQUE , MARIE , JEANNE
Nom d'usage
GOURLAOUEN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1947
Commune de résidence
Eyzin-Pinet
Nom, Prénom(s)
JACQUIER PAUL-LOUIS , GEORGES
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1948
Commune de résidence
Saint-Cyr-de-Favières
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 05/02/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
18/03/1985
Siret
33203666400016
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition d'un terrain et la construction d'un immeuble dans lequel seront exploitées différentes professions médicales et paramédicales ou l'acquisition de tous autres immeubles; éventuellement et exceptionnellement, l'aliénation de tous immeubles et droits immobiliers au moyen de vente, échange ou apport en société
Adresse
LD Grange Béraud
42120 , Commelle-Vernay - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
524
Date d'ajout
07/02/2020
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 05/02/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
10/01/2020
Description
Dissolution à compter du 31/12/2019 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 23/12/2019, liquidateur : PICARD Alain, siège de la liquidation : Grange Béraud 42120 Commelle-Vernay, parution de la publicité légale : L'Essor (Loire - Rhône - Isère) en date du 10/01/2020
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).