Entreprise : SOC NOUVELLE LENOIR ET MERNIER - SIREN 331 977 843
Identité
Dénomination
SOC NOUVELLE LENOIR ET MERNIER
SIREN (siège)
331 977 843
Date d'immatriculation au RNE
12/03/1985
Date de fin de la personne morale
11/03/2084
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
350000 EUR
Adresse du siège
44 RUE LAURENT HELMUTH 08120 BOGNY-SUR-MEUSE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
REYDEL JEAN , CLAUDE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris CEDEX 08
Nom, Prénom(s)
JARLOT PHILIPPE , MARIE , LUCIEN
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1951
Commune de résidence
Prix-lès-Mézières
Dénomination
CABINET SALUSTRO REYDEL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 07/02/2008
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/04/1985
Siret
33197784300019
Nom commercial
LENOIR & MERNIER
Code APE
2892Z - Fabrication de machines pour l'extraction ou la construction
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
Activité métallurgique de fabrication de visserie, boulonnerie et tiges d'ancrage
Adresse
44 RUE 44 rue Helmut Laurent
08120 , Bogny-sur-Meuse - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 06/12/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
06/12/2003
Siret
33197784300035
Code APE
284A
Adresse
FAILLOUE
08800 , LES HAUTES-RIVIERES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 07/02/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
06/12/2003
Siret
33197784300027
Code APE
2892Z - Fabrication de machines pour l'extraction ou la construction
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Estampage, ferronnerie, découpage, forge et en général tous travaux de métaux
Adresse
Failloue
08800 , LES HAUTES-RIVIERES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
FAILLOUE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
14
Date d'ajout
30/01/2020
Description
ORDONNANCE du Président EN DATE DU 30-01-2020 prononçant la clôture de la procédure
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
20/12/2019
Description
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif en date du : 19/12/2019
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
27/11/2014
Description
Jugement du Tribunal de commerce de SEDAN en date du 27/11/2014 nommant SELARL BRUCELLE Charles, prise en la personne de Maître Charles BRUCELLE liquidateur en remplacement du liquidateur précédemment désigné
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Cette entreprise précédemment inscrite auprès du G reffe du Tribunal de Commerce de Charleville- Mézi ères a été rattachée à partir du 01 janvier 2009 a u Greffe du Tribunal de Commerce de Sedan par le d écret n° 2008-146 du 15 février 2008.
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
06/03/2008
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Charleville-Mé du 06/03/2008 arrêtant le plan de cession partiel de l'entreprise au profit de la société ANC'OS
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
07/02/2008
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de CHARLEVILLE ME ZIERES du 07/02/2008 prononçant la conversion en l iquidation judiciaire. Liquidateur : Maitre Franço is BRUCELLE 1 rue de Lorraîne 08000 Charleville Me zieres
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
08/11/2007
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de CHARLEVILLE ME ZIERES du 08/11/2007 prolongeant la période d'obse rvation pour une durée de 6 mois et renvoi de l'af faire au 24/01/2008
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
11/05/2007
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de CHARLEVILLE ME ZIERES du 03/05/2007 ouvrant une Procédure de redr essement judiciaire et fixant la fin de la période d'observation au 03/11/2007. Cessation des paieme nts en date du 30/04/2007. Juge Commissaire : M WA LKIEWICZ Raymond Juge Commissaire suppléant : M CO LLIGNON Vincent Mandataire judiciaire : Maitre Fra nçois BRUCELLE 1, Rue de Lorraine 08000 CHARLEVILL E MEZIERES Administrateur : Maître STACKLER Renaud 25 Rue Godot de Mauroy 75009 PARIS dont la missio n est, outre les pouvoirs qui lui sont conférés pa r la loi, d'assister l'entreprise dans tous ses ac tes de gestion. Suivant ordonnance en date du 21.6 .2007, Mr le Juge commissaire au redressement judi ciaire de la SAS LENOIR ET MERNIER a autorisé Me R enaud STACKLER à mobiliser, par voie de bordereaux DAILLY ou d'effets de commerce, dans les banques suivantes : BANQUE THEMIS 20 RUE TREILHARD 75008 P ARIS A fixé le plafond des encours de la façon sui vante : 1)BANQUE THEMIS...750.000 euros...Escompte Papier Commercial 2)BANQUE THEMIS...1.500.000 eur os...Dailly 3)BANQUE THEMIS...500.000 euros...Mobi lisation de créances s/l'export
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
06/12/2003
Description
Observations concernant l'établissement situé Fail loue 08800 Les Hautes-Rivières : Fonds acquis par achat au prix de : 40 000 EUROS de la SA GERARD BE RTRAND ET FILS - RCS B 785.520. 024, société en li quidation judiciaire, à compter du : 6.12.2003 Ins ertion : PAMB du 2.4.2007 BODAC DU 27.4.2007
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
12/03/1985
Description
Observations concernant l'établissement situé 44 r ue Helmut Laurent 08120 Bogny-sur-Meuse : Fonds ac quis par achat au prix de 900.000 Frs de la SA LEN OIR ET MERNIER, RCS B 785720855 -57 B 85- Première insertion dans Petites Affiches Matot Braine du 2 6.06.1987. Oppositions : Etude de Me DUBREUIL, Not aire à MONTHERME
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
12/03/1985
Description
Historique : Il est précisé que la société a explo ité le fonds en qualité de locataire-gérant du 01. 04.1985 au 31.03.1987 (date de son acquisition). S ociété transformée en SAS suivant AGE du 21.12.04
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).