Entreprise : SCI LE REPOS DES GUERRIERS - SIREN 331 952 390
Identité
Dénomination
SCI LE REPOS DES GUERRIERS
SIREN (siège)
331 952 390
Date d'immatriculation au RNE
29/03/1985
Début d’activité
29/03/1985
Date de fin de la personne morale
28/03/2075
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Acquisition, administration, exploitation de biens, immeubles bâtis ou non bâtis
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
561591.69 EUR
Adresse du siège
355 RUE DES PREVOTS 34070 MONTPELLIER FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FABRE VICTOR , PIERRE-MARIE , FERNAND
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1990
Commune de résidence
Paris 9e Arrondissement
Nom, Prénom(s)
FABRE XAVIER , PIERRE-MARIE , JACKY , YANN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1981
Commune de résidence
Montpellier
Nom, Prénom(s)
FABRE CAROLINE , MARIE-PIERRE , HELENE , NAIMA
Nom d'usage
MENNESSIER
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1983
Commune de résidence
Beaupréau-en-Mauges
Nom, Prénom(s)
MERCIER HELENE , MARIE , CLAIRE
Nom d'usage
FABRE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1955
Commune de résidence
Montpellier
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
29/03/1985
Siret
33195239000028
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition, administration, exploitation de biens, immeubles bâtis ou non bâtis
Autres Activités
Acquisition, administration, exploitation de biens, immeubles bâtis ou non bâtis
Adresse
355 RUE DES PREVOTS
34070 , MONTPELLIER - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 20/12/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
18/02/1985
Siret
33195239000010
Code APE
702C
Adresse
705 RUE DE SAINT HILAIRE
34070 , MONTPELLIER - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
14388
Date d'ajout
21/12/2005
Description
DEMISSION DE M JEAN EDMOND SALES DE SES FONCTIONS DE CO-GERANT Date d'effet : 26/11/2005
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1975
Date d'ajout
16/02/2005
Description
TRANSFERT DE SIEGE ET D'ETABLISSEMENT PRINCIPAL ANCIEN : 705 RUE ST HILAIRE 34000 MONTPELLIER NOUVEAU : 355 RUE DU PERE PREVOST 34090 MONTPELLIER Date d'effet : 20/12/2004
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 10 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 1 524.49 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).