Entreprise : NOUVELLE SOCIETE NABAD - SIREN 331 943 787
Identité
Dénomination
NOUVELLE SOCIETE NABAD
SIREN (siège)
331 943 787
Date d'immatriculation au RNE
15/03/1985
Début d’activité
04/03/1985
Date de fin de la personne morale
14/03/2084
Date de clôture
31/10
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Fabrication et négoce de chaussures, de tous articles chaussants et accessoires
Code APE
4642Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures
Capital social
260100 EUR
Adresse du siège
12 HENT KAMM 29000 QUIMPER FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI KERVILOU
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
NABAD PIERRE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1953
Commune de résidence
QUIMPER
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
04/03/1985
Siret
33194378700019
Code APE
4642Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Fabrication et négoce de chaussures, de tous articles chaussants et accessoires
Adresse
12 HENT KAMM
29000 , QUIMPER - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI KERVILOU
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2713
Date d'ajout
07/05/2015
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 27/04/2015 : Partant : HUITRIC Stéphane, Commissaire aux comptes titulaire Nouveau : H.B.S CONSEILS (SAS), Commissaire aux comptes titulaire
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2211
Date d'ajout
06/04/2006
Description
Changement de commissaire(s) aux comptes TITULAIRE : ANCIEN : SOCIETE GORIOUX - FARO ET ASSOCIES - NOUVEAU : HUITRIC STEPHANE - CHANGEMENT DE COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT : ANCIEN : GORIOUX VINCENT - NOUVEAU : DONNARS PIERRE (PV AGO DU 10/03/2006) Date d'effet : 10/03/2006
Numéro d'observation
1642
Date d'ajout
24/03/2005
Description
Transformation de la société EN SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE - ANCIENS ADMINISTRATEURS : NABAD PIERRE - NABAD MARGUERITE - BALLAND JACQUELINE - NOMINATION DU PRESIDENT : NABAD PIERRE - CONFIRMATION DU MANDAT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES TITUTLAIRE : GORIOUX FARO & ASSOCIES ET DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT : GORIOUX VINCENT (PV AGM DU 11/02/2005) Date d'effet : 11/02/2005
Numéro d'observation
2414
Date d'ajout
22/05/2003
Description
Changement de commissaire(s) aux comptes ANCIEN : OUEST CONSEILS AUDIT NOUVEAU : GORIOUX FARO ET ASSOCIES CHANGEMENT DE COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT : ANCIEN : DEUDE MAURICE NOUVEAU : GORIOUX VINCENT AUGMENTATION DU CAPITAL PORTE DE 178 500 A 258 051 EUROS AUGMENTATION DU CAPITAL PORTE DE 258 051 EUROS A 260 100 EUROS (PV AGO ET AGE DU 14/03/2003) Date d'effet : 14/03/2003
Numéro d'observation
1634
Date d'ajout
16/03/2000
Description
Augmentation du capital 1 020 000 FRS A 1 157 701 FRS AUGMENTATION DU CAPITAL PORTE DE 1 157 701 FRS A 1 170 883,20 FRS CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS, SOIT 178 500 EUROS Date d'effet : 18/02/2000
Numéro d'observation
2944
Date d'ajout
19/06/1998
Description
Modification de la composition du conseil d'administration CHANGEMENT D'ADMINISTRATEUR : ANCIEN : TREBAOL CHRISTIAN NOUVEAU : BALLAND JACQUELINE (PV AGO DU 24/04/98) - A COMPTER DU 24/04/98
Numéro d'observation
2630
Date d'ajout
19/06/1997
Description
Changement de commissaire(s) aux comptes ANCIEN : ROCUET ROBERT NOUVEAU : OUEST CONSEILS AUDIT (PV AGO DU 18/04/97) - A COMPTER DU 18/04/97
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).