Entreprise : IMMO PLUS - SIREN 331 927 905
Identité
(Entreprise radiée le 05/04/2022)
Dénomination
IMMO PLUS
SIREN (siège)
331 927 905
Date d'immatriculation au RNE
22/02/1985
Date de fin de la personne morale
21/02/2084
Date de clôture
31/03
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
304898.03 EUR
Adresse du siège
6 AV MARECHAL JOFFRE 46100 FIGEAC FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COUDERC LUCIEN
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1952
Commune de résidence
FIGEAC
Nom, Prénom(s)
ESCAFFRE BLANCHE , ALICE , JACQUELINE
Nom d'usage
COUDERC
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1955
Commune de résidence
FIGEAC
Nom, Prénom(s)
COUDERC SYLVIE , MARCELLE , MARIE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1974
Commune de résidence
FIGEAC
Nom, Prénom(s)
DUCHEMIN MAURICE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
VILLENEUVE
Nom, Prénom(s)
AUSSET JEAN
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
TOULOUSE
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 26/01/2000
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
15/02/1985
Siret
33192790500041
Code APE
701A
Origine du fonds
Autre
Activité principale
CONSTRUCTION ET VENTE DE MAISONS INDIVIDUELLES, MARCHAND DE BIENS.
Adresse
6 AV MARECHAL JOFFRE
46100 , FIGEAC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/06/1997
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/12/1989
Siret
33192790500025
Code APE
701A
Adresse
17 BD GEORGES JUSKIEWENSKI
46100 , FIGEAC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 26/01/2000
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1992
Siret
33192790500033
Code APE
701A
Adresse
16 PL DE LA REPUBLIQUE
46400 , SAINT-CERE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3700
Date d'ajout
10/07/2024
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 08/07/2024 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAHORS A PRONONCE LA CLOTURE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF DE LA PROCEDURE de Monsieur LUCIEN COUDERC A COMPTER DU 08/07/2024
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2098
Date d'ajout
05/04/2022
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judiciaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéressé.
Numéro d'observation
2098
Date d'ajout
05/04/2022
Description
Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs PAR JUGEMENT EN DATE DU 04/04/2022 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAHORS A PRONONCE LA CLOTURE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF DE LA PROCEDURE A COMPTER DU 04/04/2022 Date d'effet : 04/04/2022
Numéro d'observation
3419
Date d'ajout
05/12/2006
Description
SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 27/11/2006 DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAHORS SCP PASCAL PIMOUGUET-NICOLAS LEURET 28, RUE DU MARECHAL FOCH 46000 CAHORS A ETE DESIGNE EN QUALITE DE LIQUIDATEUR EN REMPLACEMENT DE ME JEAN PIERRE KITTIKHOUN.
Numéro d'observation
911
Date d'ajout
21/03/2005
Description
Mention d'office SUIVANT JUGEMENT DU 14/02/2005 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAHORS A A PROCEDE AU REMPLACEMENT DU JUGE- COMMISSAIRE ET A NOMME : LILIANE CHABRIER A CETTE FONCTION Date d'effet : 14/02/2005
Numéro d'observation
896
Date d'ajout
21/03/2005
Description
Mention d'office SUIVANT JUGEMENT DU 14/02/2005 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAHORS A A PROCEDE AU REMPLACEMENT DU JUGE- COMMISSAIRE ET A NOMME : LILIANE CHABRIER A CETTE FONCTION Date d'effet : 14/02/2005
Numéro d'observation
958
Date d'ajout
11/04/2002
Description
- SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 08.04.2002 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAHORS A PRONONCE L'EXTENSION DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SA IMMOPLUS A LA SCI PERLE - JUGE COMMISSAIRE : MR CUFFIGNERIS REPRESENTANT DES CREANCIERS ET MANDATAIRE LIQUIDATEUR : ME KITTIKHOUN JEAN PIERRE 28 RUE FOCH -46000- CAHORS DATE DE DCP : 31.03.98. Date d'effet : 08/04/2002
Numéro d'observation
956
Date d'ajout
11/04/2002
Description
EN DATE DU 08/04/2002, JUGEMENT PRONONCANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE MR COUDERC LUCIEN - A NOMME ME KITTIKHOUN JEAN PIERRE 28 RUE DU MARECHAL FOCH 46000 CAHORS COMME LIQUIDATEUR. Date d'effet : 08/04/2002
Numéro d'observation
610
Date d'ajout
06/03/2002
Description
SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 04/03/2002, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAHORS A PRONONCE LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE REGIME SIMPLIFIE DE COUDERC LUCIEN ET A DESIGNE: JUGE COMMISSAIRE...........: PHILIPPE CUFFIGNERIS REPRESENTANT DES CREANCIERS: ME KITTIKHOUN JEAN PIERRE 28 RUE DU MARECHAL FOCH 46000 CAHORS DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS: 31/03/1998 - REPORT DATE D.C.P. AU 31.03.98 POUR LES SOCIETES. Date d'effet : 04/03/2002
Numéro d'observation
524
Date d'ajout
08/02/2001
Description
SUIVANT JUGEMENT DU 05/02/2001 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAHORS A A PROCEDE AU REMPLACEMENT DU JUGE- COMMISSAIRE ET A NOMME : CUFFIGNERIS PHILIPPE A CETTE FONCTION Date d'effet : 05/02/2001
Numéro d'observation
1552
Date d'ajout
14/06/2000
Description
SUIVANT JUGEMENT DU 05/06/2000 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAHORS A A PROCEDE AU REMPLACEMENT DU JUGE- COMMISSAIRE ET A NOMME : PATRICK NODARI A CETTE FONCTION Date d'effet : 05/06/2000
Numéro d'observation
467
Date d'ajout
17/02/2000
Description
- VENTE DU FONDS A LA SA D'HABITATIONS A LOYER MODERE INTERREGIONALE POLYGONE DONT LE SIEGE SOCIAL EST A AURILLAC (15000) 1 AVENUE GEORGES POMPIDOU. Date d'effet : 26/01/2000
Numéro d'observation
161
Date d'ajout
20/01/2000
Description
SUIVANT JUGEMENT DU 17/01/2000 LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CAHORS STATUANT COMMERCIALEMENT A PROCEDE AU REMPLACEMENT DU JUGE-COMMISSAIRE ET NOMME M. CIBIEL ERIC A CETTE FONCTION Date d'effet : 17/01/2000
Numéro d'observation
2207
Date d'ajout
21/09/1999
Description
EN DATE DU 20/09/99, JUGEMENT PRONONCANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE NOMMANT ME KITTIKHOUN JEAN PIERRE 28 RUE DU MARECHAL FOCH 46000 CAHORS COMME LIQUIDATEUR. ET BARON PIERRE COMME JUGE-COMMISSAIRE ET FIXE LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS AU 10/09/99 Date d'effet : 20/09/1999
Numéro d'observation
2099
Date d'ajout
10/09/1999
Description
DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS EN DATE DU 10.09.99. Date d'effet : 10/09/1999
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 2 000 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 304 898.03 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).