Entreprise : MP BIOMEDICALS - SIREN 331 914 721
Identité
Dénomination
MP BIOMEDICALS
SIREN (siège)
331 914 721
Date d'immatriculation au RNE
14/03/1985
Début d’activité
01/02/1985
Date de fin de la personne morale
13/03/2084
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
Recherche et études en matière de Biotechno, formation professionnelle continue, vente, marketing, et distribution de produits destinés à la recherche dans le domaine biomédical
Code APE
4646Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques
Capital social
100000.8 EUR
Adresse du siège
RUE GEILER DE KAYSERSBERG 67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PARC D INNOVATION
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
WANG HUANJIE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1970
Commune de résidence
92603 IRVINE
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/02/1985
Siret
33191472100013
Nom commercial
QBIOGENE
Code APE
4646Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Recherche et études en matière de Biotechno, formation professionnelle continue, vente, marketing, et distribution de produits destinés à la recherche dans le domaine biomédical
Adresse
RUE GEILER DE KAYSERSBERG
67400 , ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PARC D INNOVATION
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 26/04/2000
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/05/1999
Siret
33191472100021
Code APE
731Z
Adresse
26 B RUE KLEBER
93100 , MONTREUIL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
21628
Date d'ajout
18/12/2020
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 29/06/2020 : Partant : FIDINTER (SAS), Commissaire aux comptes suppléant Partant : RSM PARIS (SAS), Commissaire aux comptes titulaire
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
9477
Date d'ajout
07/06/2019
Description
Mise en location-gérance d'une branche d'activité à compter du 01/03/2019 : Activité mise en location-gérance : négoce de produits et dispositifs médicaux branche Life Science à la société MP BIOMEDICALS GmbH - Thüringer Strasse 15 - ESCHWEGE 37269
Numéro d'observation
8390
Date d'ajout
26/05/2016
Description
Mise en location-gérance d'une branche d'activité à compter du 01/01/2016 : Activité mise en location-gérance : négoce de produits et dispositifs médicaux de la gamme diagnostics à la société MP BIOMEDICALS GmbH - Thüringer Strasse 15 - ESCHWEGE 37269
Numéro d'observation
4511
Date d'ajout
10/04/2006
Description
Adjonction d'activité ACHAT DU FONDS DE LA SOCIETE MP BIOMEDICALS EUROPE NV - SITUE AVENUE LOUISE 149/24 B-1050 BRUXELLES AYANT UNE SUCCURSALE EN FRANCE DONT LE SIEGE SOCIAL EST SITUE 2 RUE MONSEIGNEUR TREHIOU 56000 VANNES (RCS VANNES 452 100 308) Date d'effet : 31/12/2005
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).