Entreprise : CUMA DE SAINT MARTIAL - SIREN 331 912 428
Identité
Dénomination
CUMA DE SAINT MARTIAL
SIREN (siège)
331 912 428
Date d'immatriculation au RNE
11/12/1984
Début d’activité
01/11/1984
Date de fin de la personne morale
10/12/2034
Forme juridique
CUMA, Coopérative d'utilisation de matériel agricole en commun
Activité principale
Prestations de services et travaux à façon
Code APE
0161Z - Activités de soutien aux cultures
Capital minimum
762.25 EUR
Adresse du siège
29 RUE DE LA MAIRIE 36110 BAUDRES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MAIRIE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BARRAULT PHILIPPE
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1968
Commune de résidence
LEVROUX
Nom, Prénom(s)
DAGAUT STEPHANE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1964
Commune de résidence
LEVROUX
Nom, Prénom(s)
DUDEFANT CHRISTOPHE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1966
Commune de résidence
Baudres
Nom, Prénom(s)
LESSAULT BRUNO
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1969
Commune de résidence
VICQ SUR NAHON
Nom, Prénom(s)
PINOTEAU JEAN , PHILIPPE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1970
Commune de résidence
Moulins sur Cephons
Nom, Prénom(s)
REUILLON ALAIN , JEAN-LOUIS , AUGUSTE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1957
Commune de résidence
BAUDRES
Nom, Prénom(s)
TEXERAULT THIERRY
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1966
Commune de résidence
LEVROUX
Dénomination
EARL DES MINIERES
Qualité
Autre
Commune de résidence
MOULINS SUR CEPHONS
Dénomination
EARL MOULIN DE LA FOSSE
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Moulins sur Cephons
Dénomination
SCEA DE NICHAT
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Baudres
Dénomination
EARL DE BOISSELOUP
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
BAUDRES
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/11/1984
Siret
33191242800025
Code APE
0161Z - Activités de soutien aux cultures
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Prestations de services et travaux à façon
Adresse
29 RUE DE LA MAIRIE
36110 , BAUDRES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MAIRIE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 13/12/2002
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/11/1984
Siret
33191242800017
Code APE
014A
Adresse
LA PIVAUDERIE
36110 , BAUDRES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
475
Date d'ajout
13/02/2007
Description
MODIFICATION RELATIVE AUX PERSONNES DIRIGEANTS ET NON DIRIGEANTES A COMPTER DU 22/12/2006 : PARTANT : BERTON DANIEL, PRÉSIDENT NOUVEAU : DAGAUT STEPHANE, ADMINISTRATEUR CHANGEMENT DE QUALITE : LESSAULT BRUNO, VICE-PRÉSIDENT DEVIENT PRÉSIDENT CHANGEMENT DE QUALITE : AUBARD GILBERT, TRÉSORIER DEVIENT ADMINISTRATEUR CHANGEMENT DE QUALITE : BARRAULT PHILIPPE, ADMINISTRATEUR DEVIENT VICE-PRESIDENT CHANGEMENT DE QUALITE : TEXERAULT THIERRY, ADMINISTRATEUR DEVIENT (VOIR RUBRIQUE OBSERVATIONS)
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).