Entreprise : SARL AGIR - SIREN 331 887 968
Identité
Dénomination
SARL AGIR
SIREN (siège)
331 887 968
Date d'immatriculation au RNE
22/06/1992
Début d’activité
13/04/1992
Date de fin de la personne morale
13/03/2084
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Libérale non règlementée
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Activités principales de l’objet social
-négocier et organiser au mieux des intérêts des transporteurs routiers et de toutes entreprises, l'achat groupé de tous produits, matériel, mobiliers, machines et articles de toute nature utiles à l'exercice de leur activité; -assurer la publication et l'édition par tous procédés, de tous documents ou supports ayant trait à l'activité de transport routier; -assurer aux transporteurs routiers et à toutes entreprises la fourniture de tous services, tels que le conseil, l'audit, et de tous produits de nature à favoriser leur activité professionnelle; -assurer aux transporteurs et à toutes entreprises des prestations de conseiller à la sécurité et toutes autres prestations ayant trait à l'hygiène, à la sécurité et aux matières dangereuses; -de donner des consultations juridiques et de rédiger des actes sous seing privé au profit des membres des organisations professionnelles associés de la société, sur des questions se rapportant directement à l'activité professionnelle de ces membres; -d'organiser toute action en matière de formation professionnelle continue, et d'organisation d'exposition, de salons ou de manifestations quelconques à caractère professionnelle; -de mettre en œuvre toute opération de recrutement au profit des membres des organisations professionnelles associés de la société; -d'exercer toutes activités d'agent d'affaires; -de prendre toutes participations par tous moyens dans toutes entreprises ou sociétés existantes ou à créer;
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Capital social
150000 EUR
Adresse du siège
1 RUE JEAN MERMOZ 44980 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PA LA MAISON NEUVE
Données corrigées issues du guichet unique
Représentants
Nom, Prénom(s)
FONTAINE PASCAL , ROGER , NOEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1961
Commune de résidence
Vertou
Dénomination
ÉKALIS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Treillieres
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
13/04/1992
Siret
33188796800054
Enseigne
AGIR
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Nature de l'établissement
Libérale non règlementée
Activité principale
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Adresse
1 RUE JEAN MERMOZ
44980 , SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PA LA MAISON NEUVE
Données corrigées issues du guichet unique
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/1996
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1987
Siret
33188796800047
Code APE
741A
Adresse
11 RUE DU PRE HERVE
44000 , NANTES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CENTRE ROUTIER
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1992
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/02/1987
Siret
33188796800021
Code APE
511U
Adresse
27 RUE NOEMIE HAMARD
53000 , LAVAL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
15
Date d'ajout
12/10/2017
Description
Déclaration d'activité enregistrée par la Direccte sous le numéro 52 4406823 44 auprès du préfet de la région de Pays de la Loire en qualité de prestataire de formation, attribué le 14.05.2013
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
9199
Date d'ajout
04/07/2017
Description
Radiation du RCS le 04/07/2017 avec effet au 29/03/2017 transfert dans le ressort du gtc de NANTES sans maintien dans l'ancien greffe 1 rue Jean Mermoz - Parc d'Activités de la Maison Neuve 44980 Sainte Luce sur Loire transfert transfert
Numéro d'observation
7743
Date d'ajout
25/06/2012
Description
Augmentation de capital à compter du 23/05/2012 Ancien : 32000 EUR Nouveau : 150000 EUR
Numéro d'observation
8560
Date d'ajout
28/09/2006
Description
Changement de gérant NOMINATION DE MR DUPONT HUBERT EN QUALITE DE NOUVEAU GERANT EN REMPLACEMENT DE MR MICHEL COQUILLE DEMISSIONNAIRE Date d'effet : 27/06/2006
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).