Entreprise : SOC NOUVELLE EXPLOITATION CAILLE VOSGES - SIREN 331 878 561
Identité
Dénomination
SOC NOUVELLE EXPLOITATION CAILLE VOSGES
SIREN (siège)
331 878 561
Date d'immatriculation au RNE
15/03/1985
Date de fin de la personne morale
14/03/2035
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Qualité
Actif agricole
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
373 RTE DE BERTRIMOUTIER 88100 NEUVILLERS-SUR-FAVE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DUCHAMP MARTINE , JEANNE
Nom d'usage
BAUMGARTNER
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1948
Commune de résidence
Ban-de-Laveline
Nom, Prénom(s)
BENARD SERGE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Mention de la qualité
Actif agricole
Commune de résidence
Villers-les-Nancy
Dénomination
KPMG FIDUCIAIRE DE FRANCE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Mention de la qualité
Actif agricole
Commune de résidence
LEVALLOIS PERRET
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 23/03/2010
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/01/1985
Siret
33187856100025
Code APE
0149Z - Élevage d'autres animaux
Origine du fonds
Prise en location gérance
Nature de l'établissement
Activité principale
Élevage et abattage de volatiles et particulièrement de cailles
Adresse
373 RTE 373 route de Bertrimoutier
88100 , Neuvillers-sur-Fave - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 10/01/2000
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/01/1985
Siret
33187856100017
Code APE
151C
Adresse
88520 , BERTRIMOUTIER - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1136
Date d'ajout
12/02/2019
Description
Par jugement du 12/02/2019, le tribunal de commerce d'Epinal a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif des opérations de la liquidation judiciaire
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
12/02/2019
Description
Radiation du RCS le 12/02/2019 avec effet au 12/02/2019
Numéro d'observation
4042
Date d'ajout
30/07/2014
Description
PAR ORDONNANCE EN DATE DU 29/07/2014, IL A ETE PROCEDE AU REMPLACEMENT DU LIQUIDATEUR A COMPTER DU 01/07/2014: ANCIEN: ME FABIEN VOINOT, 146 RUE JEAN MERMOZ 88100 SAINTE MARGUERITE NOUVEAU: SELARL VOINOT ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES 146 RUE JEAN MERMOZ 88100 SAINTE MARGUERITE.
Numéro d'observation
1667
Date d'ajout
23/03/2010
Description
SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 23/03/2010, LE TRIBUNAL DE COMMERCE EPINAL A PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE ET A DESIGNE: JUGE COMMISSAIRE : MR LECLERC LIQUIDATEUR : MAITRE FABIEN VOINOT - 146, RUE JEAN MERMOZ - 88100 STE MARGUERITE DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS: 31/12/2009
Numéro d'observation
4008
Date d'ajout
24/08/2009
Description
SUIVANT ORDONNANCE EN DATE DU 24/08/2009 LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EPINAL A NOMME EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR AD HOC ME DELATTRE PIERRE, 5 ROUTE DE MARZELAY, 88100 SAINT DIE
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Saint-Dié ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Epinal. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Epinal décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
888
Date d'ajout
02/08/2001
Description
Décision de ne pas dissoudre la société nonobstant la perte de plus de la moitié du capital AG 28.6.2001
Numéro d'observation
282
Date d'ajout
24/02/2000
Description
FIN DE LOCATION GERANCE CONSENTIE PAR LA SCEA LA CAISSE DES VOSGES AU 10.1.2000-VENTE DU FONDS PAR CETTE DERNIERE A LA SA CAILLE DES CHAUMES LA STE SE TROUVE SANS ACTIVITE DEPUIS LE 10.1.2000
Numéro d'observation
1051
Date d'ajout
01/08/1989
Description
Décision de ne pas dissoudre la société nonobstant la perte de plus de la moitié du capital A COMPTER DU 22/06/89
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 50 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 7 622.45 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).