Entreprise : SOCIETE AMIEL - SIREN 331 858 423
Identité
Dénomination
SOCIETE AMIEL
SIREN (siège)
331 858 423
Date d'immatriculation au RNE
04/03/1985
Date de fin de la personne morale
03/03/2084
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
76224.51 EUR
Adresse du siège
AV DU CHATEAU DE JOUQUES 13420 GEMENOS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MASSA PIERRE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Marseille
Nom, Prénom(s)
LAUTIER BERNARD
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Marseille
Nom, Prénom(s)
HUBNER ARNAUD RODOLPHE
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1955
Commune de résidence
SANARY
Nom, Prénom(s)
HUBNER BORIS , ARNAUD
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1980
Commune de résidence
SAINT CYR SUR MER
Nom, Prénom(s)
NICOL MARIE CLAUDE EPS HUBNER
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1947
Commune de résidence
SANARY
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/2003
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/02/1985
Siret
33185842300048
Enseigne
AMIEL
Code APE
158M
Origine du fonds
Création
Activité principale
Toutes opérations industrielles se rapportant à la fabrication et la commercialisation de tous produits a basé de pâte alimentaire
Adresse
AV
13420 , Gémenos - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
AVENUE DU CHATEAU DE JOUQUES
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 07/03/1997
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
05/02/1990
Siret
33185842300030
Code APE
158M
Adresse
TRA DE LA MALVINA
13013 , MARSEILLE 13 - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LIEU DIT LES GORGUETTES
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3806
Date d'ajout
02/03/2004
Description
Dissolution suite à réunion de toutes les parts sociales ou actions entre une seule main en vertu de l'article 1844-5 du code civil au profit de la société profal A compter du 01/01/2003
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
13094
Date d'ajout
27/06/2001
Description
Jugement du tribunal de commerce de Marseille En date du 27/06/2001 décidant la poursuite d'activité Jusqu'au 13/03/2002 en vue de l'élaboration d'un plan de redressement
Numéro d'observation
23484
Date d'ajout
21/12/2000
Description
Jugement du tribunal de commerce de Marseille En date du 20/12/2000 décidant la poursuite d'activité Jusqu'au 13/07/2001 en vue de l'élaboration d'un plan de redressement
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).