Entreprise : ETABLISSEMENTS C. GOERG ET FILS - SIREN 331 829 408
Identité
Dénomination
ETABLISSEMENTS C. GOERG ET FILS
SIREN (siège)
331 829 408
Date d'immatriculation au RNE
26/02/1985
Début d’activité
01/01/1985
Date de fin de la personne morale
25/02/2060
Date de clôture
31/07
Nature de l'entreprise
Commerciale, Artisanale règlementée
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Ramonage et réfection de conduits de fumée. Achat et vente, construction installation et réfection de tous appareils de chauffage.
Code APE
4399D - Autres travaux spécialisés de construction
Code APRM
4322BA - Installation et entretien de climatisation et chaufferie
Capital social
85000 EUR
Adresse du siège
27 RUE DU NORD 68280 ANDOLSHEIM FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GOERG PHILIPPE
Nom d'usage
GOERG
Qualité
Président de SAS
Mention de la qualité
ARTISAN
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1962
Commune de résidence
Andolsheim
Nom, Prénom(s)
RENEL JOELLE
Nom d'usage
GOERG
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1961
Commune de résidence
Andolsheim
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/1985
Siret
33182940800011
Enseigne
CHEMINEE GOERG
Code APE
4399D - Autres travaux spécialisés de construction
Code APRM
4322BA - Installation et entretien de climatisation et chaufferie
Origine du fonds
Prise en location gérance
Nature de l'établissement
Commerciale, Artisanale règlementée
Activité principale
Ramonage et réfection de conduits de fumée. Achat et vente, construction installation et réfection de tous appareils de chauffage.
Code APRM
4322BA - Installation et entretien de climatisation et chaufferie
Autres Activités
RAMONAGE REFECTION CONDUITS DE FUMEE
Code APRM
4322BA - Installation et entretien de climatisation et chaufferie
Adresse
27 RUE DU NORD
68280 , ANDOLSHEIM - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
3888
Date d'ajout
24/07/2020
Description
Transformation de la société à compter du 01/01/2020 Ancienne forme : Société à responsabilité limitée (SARL) Nouvelle forme : Société par actions simplifiée (SAS) Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/01/2020 : Nouveau : GOERG Joëlle, Directeur général Changement de qualité : GOERG Philippe, Gérant devient Président
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).