Entreprise : AGENCE DE VOYAGE DARBIER - SIREN 331 786 426
Identité
Dénomination
AGENCE DE VOYAGE DARBIER
SIREN (siège)
331 786 426
Date d'immatriculation au RNE
11/03/1985
Début d’activité
01/01/1985
Date de fin de la personne morale
10/03/2084
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
L'organisation de voyages ou de séjours individuels ou collectifs.
Code APE
7911Z - Activités des agences de voyage
Capital social
30500 EUR
Adresse du siège
32 PL DE LA REPUBLIQUE 45200 MONTARGIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DARBIER CYRIL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1974
Commune de résidence
Chevillon-sur-Huillard
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/1985
Siret
33178642600014
Enseigne
VOYAGES DARBIER
Code APE
7911Z - Activités des agences de voyage
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
L'organisation de voyages ou de séjours individuels ou collectifs.
Adresse
32 PL DE LA REPUBLIQUE
45200 , MONTARGIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
01/04/1995
Siret
33178642600055
Code APE
7911Z - Activités des agences de voyage
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
revente Billeterie spectacle voyages et organisation de voyages ou de séjours individuels ou collectifs
Adresse
26 PL DE LA REPUBLIQUE
77140 , NEMOURS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/01/1999
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/02/1997
Siret
33178642600030
Code APE
633Z
Adresse
14 RUE VICTOR HUGO
45500 , GIEN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/08/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1999
Siret
33178642600048
Enseigne
VOYAGES DARBIER
Code APE
7911Z - Activités des agences de voyage
Activité principale
Activités des agences de voyage
Adresse
18 AV DU MARECHAL LECLERC
45500 , GIEN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 26/07/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/1995
Siret
33178642600022
Code APE
7911Z - Activités des agences de voyage
Activité principale
Activités des agences de voyage
Adresse
14 RUE GASTON DARLEY
77140 , NEMOURS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1845
Date d'ajout
25/01/2021
Description
Jugement du tribunal de commerce d'ORLÉANS en date du 06/01/2021 arrêtant le plan de cession au profit de SARL ALBA VOYAGES 2 RUE GEORGES DROMIGNY 77160 PROVINS, moyennant le prix de 42000 Euros avec prise d'effet à la date du 07.01.2021 à 0 heure
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
21
Date d'ajout
21/01/2021
Description
Jugement du tribunal de commerce d'ORLÉANS en date du 06/01/2021 arrêtant le plan de cession au profit de SARL ALBA VOYAGES 2 RUE GEORGES DROMIGNY 77160 PROVINS, moyennant le prix de 42000 Euros avec prise d'effet à la date du 07.01.2021 à 0 heure
Numéro d'observation
19093
Date d'ajout
21/12/2020
Description
Jugement du Tribunal de commerce d'ORLÉANS en date du 16/12/2020 autorisant la poursuite de l'activité jusqu'au 31/01/2021
Numéro d'observation
19
Date d'ajout
18/12/2020
Description
Jugement du Tribunal de commerce d'ORLÉANS en date du 16/12/2020 autorisant la poursuite de l'activité jusqu'au 31/01/2021
Numéro d'observation
18092
Date d'ajout
07/12/2020
Description
Jugement du tribunal de Commerce d'Orléans en date du 25/11/2020 ouvrant une procédure de liquidation judiciaire, fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 19/11/2020, désignant en qualité de liquidateur SELARL VILLA FLOREK en la personne de Maître Julien VILLA 54 rue de la Bretonnerie 45000 ORLÉANS, et désignant en qualité d'administrateur judiciaire SELARL AJAssociés en la personne de Maître Serge PREVILLE 3 rue Croix de Bois 45000 ORLÉANS avec pour mission de gérer. Avec poursuite d'activité jusqu'au 31/12/2020.
Numéro d'observation
17
Date d'ajout
02/12/2020
Description
Jugement du tribunal de Commerce d'Orléans en date du 25/11/2020 ouvrant une procédure de liquidation judiciaire, fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 19/11/2020, désignant en qualité de liquidateur SELARL VILLA FLOREK en la personne de Maître Julien VILLA 54 rue de la Bretonnerie 45000 ORLÉANS, et désignant en qualité d'administrateur judiciaire SELARL AJAssociés en la personne de Maître Serge PREVILLE 3 rue Croix de Bois 45000 ORLÉANS avec pour mission de gérer. Avec poursuite d'activité jusqu'au 31/12/2020.
Numéro d'observation
12
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Montargis ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Orléans. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Orléans décliné toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
: L'entreprise était inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Montereau-Fault-Yonne. Ce tribunal a été supprimé et rattaché au Tribunal de Commerce de Melun par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008,
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).