Entreprise : SCEA CHARPENTIER LERICHE - SIREN 331 674 556
Identité
Dénomination
SCEA CHARPENTIER LERICHE
SIREN (siège)
331 674 556
Date d'immatriculation au RNE
04/02/1985
Début d’activité
11/02/1985
Date de fin de la personne morale
03/02/2035
Date de clôture
30/06
Forme juridique
SCEA, Société civile d'exploitation agricole
Activité principale
acquisition prise à bail exploitation de tous biens agricoles acquisition prise à bail exploitation de tous biens agricoles
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Qualité
Actif agricole
Capital social
208442.02 EUR
Adresse du siège
02190 PIGNICOURT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHARPENTIER FLORENCE , MARIE , YVONNE , MONIQUE
Nom d'usage
COTTOT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1963
Commune de résidence
Neuilly-en-Thelle
Nom, Prénom(s)
CHARPENTIER PASCAL , LOUIS , CLOVIS
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1960
Commune de résidence
Villefranche-sur-Saône
Nom, Prénom(s)
LERICHE MONIQUE , MADELEINE
Nom d'usage
CHARPENTIER
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1933
Commune de résidence
Pignicourt
Nom, Prénom(s)
SOUPLY DOMINIQUE
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1965
Commune de résidence
Béthancourt-en-Vaux
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
11/02/1985
Siret
33167455600013
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
acquisition prise à bail exploitation de tous biens agricoles acquisition prise à bail exploitation de tous biens agricoles
Autres Activités
Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
02190 , PIGNICOURT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/01/2009
Description
L'entreprise était inscrite auprès du Greffe du Tr ibunal de Grande Instance de Laon, statuant commer cialement. La chambre commerciale de ce tribunal a été supprimée et rattachée au Tribunal de Commerc e de Saint-Quentin par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008, avec effet au 01 janvier 2009.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en ap plication du décret n°2001-474 du 30/05/2001 : anc ien montant : 1 367 290.00 FRF nouveau montant : 2 08 442.02 EUR
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
04/12/1998
Description
--- CHANGEMENT DE GERANT A COMPTER DU 16/11/98, NOMINATION DE MR SOUPPLY DOMINIQUE EN QUALITE DE GERANT EN REMPLACEMENT DE MME CHARPENTIER-LERICHE MONIQUE DEMISSIONNAIRE. PICARDIE LA GAZETTE DU 01/12/98.
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
11/02/1985
Description
Observations concernant l'établissement situé 0219 0 Pignicourt : --- REPRISE A MONSIEUR BERNARD CHAR PENTIER ET MONSIEUR ANDRE LERICHE
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
04/02/1985
Description
Historique : --- Acte constitutif déposé au Greffe sous le numéro 38 le 04/02/1985 --- Publicité au Journal : L'AGRICULTEUR DE L'AISNE --- Parution au Journal le 16/11/1984
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).