Entreprise : COREVISE - SIREN 331 621 318
Identité
(Entreprise radiée le 11/10/2018)
Dénomination
COREVISE
SIREN (siège)
331 621 318
Date d'immatriculation au RNE
08/02/1985
Fermeture de l'établissement - 33162131800061
- Date d'effet de la fermeture : 29/09/2018
Fermeture de l'établissement - 33162131800012
- Date d'effet de la fermeture : 30/06/1992
Fermeture de l'établissement - 33162131800020
- Date d'effet de la fermeture : 02/01/1995
Fermeture de l'établissement - 33162131800038
- Date d'effet de la fermeture : 20/01/2005
Fermeture de l'établissement - 33162131800046
- Date d'effet de la fermeture : 01/10/2013
Fermeture de l'établissement - 33162131800053
- Date d'effet de la fermeture : 03/11/2014
Date de fin de la personne morale
07/02/2084
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
354870 EUR
Adresse du siège
26 RUE CAMBACERES 75008 PARIS 8 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Marie STEPHANE , ANDRE , LEOPOLD
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1963
Commune de résidence
Meudon
Nom, Prénom(s)
Kermorgant HELENE
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1969
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Aupic FRANCOIS
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1963
Commune de résidence
Vanves
Nom, Prénom(s)
Cregut FABIEN , LOUIS , FRANCOIS
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1958
Commune de résidence
La Garenne Colombes
Nom, Prénom(s)
Pozzo Di Borgo LUC
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1958
Commune de résidence
Marseille
Dénomination
BLANCHARD TISSANDIER AUDIT EXPERTISE CONSEIL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Aix-en-Provence
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 29/09/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
08/02/1985
Siret
33162131800061
Nom commercial
COREVISE-FIDINTER
Code APE
6920Z - Activités comptables
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'EXERCICE DES PROFESSIONS D'EXPERT COMPTABLE ET DE COMMISSAIRESAUX COMPTES TELLES QU'ELLES SONT DEFINIS PAR ORDONNANCES DU 19 SEPTEMBRE 1945, LA LOI DU 24 JUILLET 1966 ET LE DECRET DU 12 AOUT 1969 ET CELLE QU'ELLES POURRAIENT L'ETRE PAR TOUS LES ACTES LEGISLATIFS ULTERIEURS
Adresse
26 RUE 26 rue Cambacérès
75008 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 02/01/1995
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
30/06/1992
Siret
33162131800020
Code APE
741C
Adresse
18 RUE BOISSIERE
75116 , PARIS 16 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 20/01/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/01/1995
Siret
33162131800038
Enseigne
COREVISE-FIDINTER
Code APE
741C
Adresse
20 B RUE BOISSIERE
75116 , PARIS 16 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/10/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
20/01/2005
Siret
33162131800046
Code APE
6920Z - Activités comptables
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités comptables
Adresse
3 RUE SCHEFFER
75116 , PARIS 16 - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
3-5
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 03/11/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/2013
Siret
33162131800053
Code APE
6920Z - Activités comptables
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités comptables
Adresse
39 AV DE FRIEDLAND
75008 , PARIS 8 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/06/1992
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1985
Siret
33162131800012
Code APE
741C
Adresse
23 RUE ADELAIDE LAHAYE
93170 , BAGNOLET - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1985B01606110
Date d'ajout
11/10/2018
Description
RADIATION PAR SUITE DE TRANSMISSION UNIVERSELLE DU PATRIMOINE
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1985B01606106
Date d'ajout
10/10/2018
Description
ASSOCIE UNIQUE : LA SOCIETE RSM PARIS RCS PARIS N°791 111 783
Numéro d'observation
1985B01606105
Date d'ajout
10/10/2018
Description
DISSOLUTION - REUNION DE TOUTES LES PARTS SOCIALES OU ACTIONS ENTRE UNE SEULE MAIN EN VERTU DE L'ARTICLE 1844-5 DU CODE CIVIL A COMPTER DU 24-08-2018
Numéro d'observation
27
Date d'ajout
04/12/2006
Description
SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'OPERATION DE FUSION : DENOMINATION FINANCIERE BOISSIERE FORME JURIDIQUE SOCIETE CIVILE SIEGE SOCIAL 3/5 r Scheffer 75016 Paris RCS 443 842 109 RCS PARIS
Numéro d'observation
42651
Date d'ajout
18/11/2002
Description
SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'OPERATION DE FUSION : DENOMINATION EXPERTS PARTICIPATIONS FORME JURIDIQUE SOCIETE CIVILE SIEGE SOCIAL 20 BIS RUE BOISSIERE 75116 PARIS RCS 424477578 RCS PARIS
Numéro d'observation
51274
Date d'ajout
01/09/2000
Description
SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'OPERATION DE FUSION : DENOMINATION SOCIETE DE PARTICIPATION ET DE GESTION FINANCIERE FORME JURIDIQUE SOCIETE CIVILE SIEGE SOCIAL 2 AVENUE COURSAULT - 94340 JOINVILLE LE PONT RCS D428673560
Numéro d'observation
7238
Date d'ajout
04/02/2000
Description
SOCIETE AYANT PARTICIPE A LA FUSION : B.C.M. PARTICIPATIONS 18 RUE BOISSIERE 75116 PARIS D 399 093 301 RCS PARIS
Numéro d'observation
18
Date d'ajout
23/10/1995
Description
SOCIETE AYANT PARTICIPE A LA FUSION : - "MZ PARTICIPATIONS" - SOCIETE CIVILE, RCS PARIS D 399 130 830
Numéro d'observation
70564
Date d'ajout
04/11/1993
Description
SOCIETE AYANT PARTICIPE A LA FUSION : - SOCIETE D'ETUDES FINANCIERES DE REVISION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - SEFRECO - RCS PARIS B 318 621 596
Numéro d'observation
55978
Date d'ajout
18/09/1987
Description
RAPPORT DU COMMISSAIRE AD HOC DEPOSE LE 26 AOUT 1987 SOUS LE NUMERO : 28371
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).