Entreprise : JACQUELIN - SIREN 331 576 686
Identité
(Entreprise radiée le 25/09/2024)
Dénomination
JACQUELIN
SIREN (siège)
331 576 686
Date d'immatriculation au RNE
20/02/1985
Fermeture de l'établissement - 33157668600017
- Date d'effet de la fermeture : 31/01/1999
Fermeture de l'établissement - 33157668600025
- Date d'effet de la fermeture : 28/02/1994
Date de fin de la personne morale
19/02/2084
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
1372041.16 EUR
Adresse du siège
RTE DE BUZANCAIS 36240 ECUEILLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MATHIEU ALAIN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1937
Commune de résidence
PARIS 16
Nom, Prénom(s)
VILLLETARD BERNARD
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1946
Commune de résidence
TOULOUSE
Dénomination
SOPAME
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
LEIGNES SUR FONTAINE
Dénomination
COOPERS ET LYBRAND AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
PARIS CEDEX 17
Dénomination
SECNO SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE DU NORD OUEST
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
MONT SAINT AIGNAN
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/01/1999
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/01/1985
Siret
33157668600017
Code APE
361G
Origine du fonds
Achat
Activité principale
Fabrication de meubles société sans activité
Adresse
RTE DE BUZANCAIS
36240 , ECUEILLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 28/02/1994
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1985
Siret
33157668600025
Code APE
361G
Adresse
RTE DE MONTRESOR
37460 , NOUANS-LES-FONTAINES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4888
Date d'ajout
25/09/2024
Description
Radiation du RCS Châteauroux le 25/09/2024 avec effet au 22/05/2024
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4887
Date d'ajout
25/09/2024
Description
EN DATE DU 22/05/2024, LE TRIBUNAL CHATEAUROUX A PRONONCE LA CLOTURE DU PLAN DE CESSION (L.621-95, 106 D) DE JACQUELIN SA (SA) (PROCEDURE OUVERTE LE 29/06/1998 )Date d'effet : 22/05/2024
Numéro d'observation
1771
Date d'ajout
23/06/2008
Description
Par jugement en date du 18/06/2008, le Tribunal de Commerce de CHATEAUROUX a désigné Maître BRO en remplacement de Maître RODDE, en qualité de Commissaire à l'Exécution du Plan.
Numéro d'observation
2319
Date d'ajout
20/10/1999
Description
VENTE DU FONDS A LA SA LES COMPOSABLES JACQUELIN Date d'effet : 01/01/1999
Numéro d'observation
2878
Date d'ajout
24/12/1998
Description
Mention d'office PAR JUGEMENT EN DATE DU 24 DECEMBRE 1998, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHATEAUROUX A ARRETE LE PLAN DE CESSION DE LA SOCIETE JACQUELIN SA AU PROFIT DE MONSIEUR COHEN DE LARA DANIEL ET A NOMME MAITRE RODDE DEMEURANT 21, AVENUE DE LA CHATRE 36000 CHATEAUROUX EN QUALITE DE COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN.
Numéro d'observation
1576
Date d'ajout
02/07/1998
Description
SUIVANT JUGEMENT DU 29/06/1998, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHATEAUROUX A PRONONCE LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE REGIME GENERAL DE LA SOCIETE, A NOMME M MEUNIER JUGE COMMISSAIRE, M AMY JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT, MAITRE LEDEUR 10, AVENUE POMPIDOU A BOURGES REPRESENTANT DES CREANCIERS, MAITRE RODDE 21, AVENUE DE LA CHATRE A CHATEAUROUX ADMINISTRATEUR. LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS A ETE FIXEE AU 29/06/1998. PERIODE D'OBSERVATION : 6 MOIS.
Numéro d'observation
1532
Date d'ajout
29/06/1998
Description
DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS EN DATE DU 29/06/1998
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 9 000 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 1 372 041.16 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).